5. januar 2009Jette Brandt forlater styretØYVIND BRANDT A/SJette Brandt forlater styret for ØYVIND BRANDT A/S etter en periode på 12 år.Se mere
19. september 2008Regnskap for 2008 offentligjortØYVIND BRANDT A/SØYVIND BRANDT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2007 til 31. mars. Jette Brandt er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Engroshandel med computere, ydre enheder og softwareØYVIND BRANDT A/STidligere bransje: Engroshandel med computere og it-udstyr. Jette Brandt er medlem av styret.Se mere
24. september 2007Regnskap for 2007 offentligjortØYVIND BRANDT A/SØYVIND BRANDT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2006 til 31. mars. Jette Brandt er medlem av styret.Se mere
10. juli 2006Regnskap for 2006 offentligjortØYVIND BRANDT A/SØYVIND BRANDT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2005 til 31. mars. Jette Brandt er medlem av styret.Se mere
6. juli 2005Regnskap for 2005 offentligjortØYVIND BRANDT A/SØYVIND BRANDT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2004 til 31. mars. Jette Brandt er medlem av styret.Se mere
15. september 2004Regnskap for 2004 offentligjortØYVIND BRANDT A/SØYVIND BRANDT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2003 til 31. mars. Jette Brandt er medlem av styret.Se mere
22. april 2004Michael Ringkjøbing blir med i styretØYVIND BRANDT A/SMichael Ringkjøbing erstatter Jens Gehl i styret for ØYVIND BRANDT A/S etter en periode på 14 år. Jette Brandt er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januar 2004Ny bransje: Engroshandel med computere og it-udstyrØYVIND BRANDT A/STidligere bransje: Detailhandel med computere og standardsoftware. Jette Brandt er medlem av styret.Se mere
19. september 2003Regnskap for 2003 offentligjortØYVIND BRANDT A/SØYVIND BRANDT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2002 til 31. mars. Jette Brandt er medlem av styret.Se mere
15. september 2003AdresseendringØYVIND BRANDT A/SØYVIND BRANDT A/S flytter fra Værløse til Kokkedal. Jette Brandt er medlem av styret.Se mere
1. januar 2003Ny bransje: Detailhandel med computere og standardsoftwareØYVIND BRANDT A/STidligere bransje: Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware. Jette Brandt er medlem av styret.Se mere
19. august 2002Regnskap for 2002 offentligjortØYVIND BRANDT A/SØYVIND BRANDT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2001 til 31. mars. Jette Brandt er medlem av styret.Se mere
27. juni 2001Regnskap for 2001 offentligjortØYVIND BRANDT A/SØYVIND BRANDT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2000 til 31. mars. Jette Brandt er medlem av styret.Se mere
2. juni 2000Regnskap for 2000 offentligjortØYVIND BRANDT A/SØYVIND BRANDT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 1999 til 31. mars. Jette Brandt er medlem av styret.Se mere
17. september 1999Regnskap for 1999 offentligjortØYVIND BRANDT A/SØYVIND BRANDT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 1998 til 31. mars. Jette Brandt er medlem av styret.Se mere
8. juni 1998Regnskap for 1998 offentligjortØYVIND BRANDT A/SØYVIND BRANDT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 1997 til 31. mars. Jette Brandt er medlem av styret.Se mere
7. juli 1997Regnskap for 1997 offentligjortØYVIND BRANDT A/SØYVIND BRANDT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 31. mars. Jette Brandt er medlem av styret.Se mere
18. juni 1997Jette Brandt blir med i styretØYVIND BRANDT A/SJette Brandt erstatter Egon Søren Madsen i styret for ØYVIND BRANDT A/S etter en periode på 7 år.Se mere