17. desember 2012Jette Holck forlater ledelsenMALLING SUPPORT ApSJette Holck forlater ledelsen for MALLING SUPPORT ApS etter en periode på 7 år.Se mere
17. desember 2012Jette Holck forlater ledelsenMALLING HOLDING ApSJette Holck forlater ledelsen for MALLING HOLDING ApS etter en periode på 7 år.Se mere
4. september 2012Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGMALLING HOLDING ApSTidligere status: Normal. Jette Holck er medlem af ledelsen.Se mere
4. september 2012Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGMALLING SUPPORT ApSTidligere status: Normal. Jette Holck er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortMALLING SUPPORT ApSMALLING SUPPORT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Jette Holck er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortMALLING HOLDING ApSMALLING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Jette Holck er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortMALLING SUPPORT ApSMALLING SUPPORT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Jette Holck er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortMALLING HOLDING ApSMALLING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Jette Holck er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortMALLING SUPPORT ApSMALLING SUPPORT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Jette Holck er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortMALLING HOLDING ApSMALLING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Jette Holck er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortMALLING SUPPORT ApSMALLING SUPPORT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Jette Holck er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortMALLING HOLDING ApSMALLING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Jette Holck er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrolMALLING SUPPORT ApSTidligere bransje: Fremstilling af andet måle- og kontroludstyr. Jette Holck er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortMALLING SUPPORT ApSMALLING SUPPORT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Jette Holck er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortMALLING HOLDING ApSMALLING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Jette Holck er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2006Carsten Ivar Holck forlater ledelsenMALLING SUPPORT ApSCarsten Ivar Holck forlater ledelsen for MALLING SUPPORT ApS etter en periode på 13 år. Jette Holck er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2006Carsten Ivar Holck forlater ledelsenMALLING HOLDING ApSCarsten Ivar Holck forlater ledelsen for MALLING HOLDING ApS etter en periode på 6 år. Jette Holck er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortMALLING HOLDING ApSMALLING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Jette Holck er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortMALLING SUPPORT ApSMALLING SUPPORT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Jette Holck er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2006Jette Holck blir med i ledelsenMALLING SUPPORT ApSJette Holck blir med i ledelsen for MALLING SUPPORT ApS.Se mere