13. april 2007Axel Christian Tesdorpf Castenschiold blir med i styretSKELBYGÅRD A/SAxel Christian Tesdorpf Castenschiold erstatter Jette Irene Werlin Tvede i styret for SKELBYGÅRD A/S etter en periode på 11 år.Se mere
13. april 2007Lars Jørn Hvidtfeldt Nielsen blir med i ledelsenSKELBYGÅRD A/SLars Jørn Hvidtfeldt Nielsen erstatter Jette Irene Werlin Tvede i ledelsen for SKELBYGÅRD A/S etter en periode på 11 år.Se mere
21. mars 2007AdresseendringSKELBYGÅRD A/SSKELBYGÅRD A/S flytter fra Ryomgård til Nykøbing F. Jette Irene Werlin Tvede er medlem af ledelsen.Se mere
12. februar 2007Regnskap for 2006 offentligjortSKELBYGÅRD A/SSKELBYGÅRD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Jette Irene Werlin Tvede er medlem af ledelsen.Se mere
6. februar 2007Anders Jørgen Hillerup slutter som adm. direktørSKELBYGÅRD A/SAnders Jørgen Hillerup slutter som adm. direktør i SKELBYGÅRD A/S. Jette Irene Werlin Tvede er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
6. februar 2007Erstatning i styretSKELBYGÅRD A/S3 endringer i styret for SKELBYGÅRD A/S. Jette Irene Werlin Tvede er medlem af ledelsen.Se mere
6. februar 2007Anne Marie Pedersen blir med i ledelsenSKELBYGÅRD A/SAnne Marie Pedersen blir med i ledelsen for SKELBYGÅRD A/S. Jette Irene Werlin Tvede er medlem af ledelsen.Se mere
6. februar 2007Endring i eierkretsenSKELBYGÅRD A/S2 nye personer registrert som reelle eier av SKELBYGÅRD A/S. Jette Irene Werlin Tvede er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortSKELBYGÅRD A/SSKELBYGÅRD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Jette Irene Werlin Tvede er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortSKELBYGÅRD A/SSKELBYGÅRD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Jette Irene Werlin Tvede er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortSKELBYGÅRD A/SSKELBYGÅRD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Jette Irene Werlin Tvede er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortSKELBYGÅRD A/SSKELBYGÅRD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Jette Irene Werlin Tvede er medlem af ledelsen.Se mere
5. februar 2003Lars Jørn Hvidtfeldt Nielsen blir med i styretSKELBYGÅRD A/SLars Jørn Hvidtfeldt Nielsen blir med i styret for SKELBYGÅRD A/S. Jette Irene Werlin Tvede er medlem af ledelsen.Se mere
28. januar 2003AdresseendringSKELBYGÅRD A/SSKELBYGÅRD A/S flytter fra Nykøbing F til Ryomgård. Jette Irene Werlin Tvede er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2002Jørgen Janus Roijer Hillerup blir ny styrelederSKELBYGÅRD A/SJørgen Janus Roijer Hillerup erstatter Anders Jørgen Hillerup som styreleder hos SKELBYGÅRD A/S etter en periode på 6 år. Jette Irene Werlin Tvede er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2002Anders Jørgen Hillerup blir adm. direktørSKELBYGÅRD A/SAnders Jørgen Hillerup blir adm. direktør i SKELBYGÅRD A/S. Jette Irene Werlin Tvede er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
21. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortSKELBYGÅRD A/SSKELBYGÅRD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Jette Irene Werlin Tvede er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortSKELBYGÅRD A/SSKELBYGÅRD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Jette Irene Werlin Tvede er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortSKELBYGÅRD A/SSKELBYGÅRD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Jette Irene Werlin Tvede er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortSKELBYGÅRD A/SSKELBYGÅRD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Jette Irene Werlin Tvede er medlem af ledelsen.Se mere