19. november 2008Jette Jessen forlater styretNORDIC PLASTIC SERVICE A/SJette Jessen forlater styret for NORDIC PLASTIC SERVICE A/S etter en periode på 7 år.Se mere
23. april 2008AdresseendringNORDIC PLASTIC SERVICE A/SNORDIC PLASTIC SERVICE A/S flytter fra Hinnerup til Ebeltoft. Jette Jessen er styreleder.Se mere
15. februar 2008Regnskap for 2007 offentligjortNORDIC PLASTIC SERVICE A/SNORDIC PLASTIC SERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Jette Jessen er styreleder.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikataNORDIC PLASTIC SERVICE A/STidligere bransje: Engroshandel med kemiske produkter. Jette Jessen er styreleder.Se mere
6. mars 2007Regnskap for 2006 offentligjortNORDIC PLASTIC SERVICE A/SNORDIC PLASTIC SERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Jette Jessen er styreleder.Se mere
10. februar 2006Regnskap for 2005 offentligjortNORDIC PLASTIC SERVICE A/SNORDIC PLASTIC SERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Jette Jessen er styreleder.Se mere
9. mai 2005Erstatning i styretNORDIC PLASTIC SERVICE A/S3 endringer i styret for NORDIC PLASTIC SERVICE A/S. Jette Jessen er fortsatt styreleder.Se mere
9. mai 2005Nytt navn: NORDIC PLASTIC SERVICE A/SRTP NORDIC A/SRTP NORDIC A/S skifter navn til NORDIC PLASTIC SERVICE A/S. Jette Jessen er styreleder.Se mere
31. mars 2005Regnskap for 2004 offentligjortRTP NORDIC A/SRTP NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Jette Jessen er styreleder.Se mere
23. februar 2004Regnskap for 2003 offentligjortRTP NORDIC A/SRTP NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Jette Jessen er styreleder.Se mere
10. mars 2003Regnskap for 2002 offentligjortRTP NORDIC A/SRTP NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Jette Jessen er styreleder.Se mere
10. januar 2003Joseph Charles Kluck blir med i styretRTP NORDIC A/SJoseph Charles Kluck erstatter Steve T Bowen i styret for RTP NORDIC A/S etter en periode på 2 år. Jette Jessen er fortsatt styreleder.Se mere
14. februar 2002Regnskap for 2001 offentligjortRTP NORDIC A/SRTP NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Jette Jessen er styreleder.Se mere
1. juli 2001Ny bransje: Engroshandel med kemiske produkterRTP NORDIC A/STidligere bransje: Uoplyst. Jette Jessen er styreleder.Se mere
23. mai 2001Jette Jessen blir med i styretRTP NORDIC A/SJette Jessen blir med i styret for RTP NORDIC A/S.Se mere
23. mai 2001Niels Erik Jakob Engberg Schlüntz blir med i ledelsenRTP NORDIC A/SNiels Erik Jakob Engberg Schlüntz erstatter Preben Bang Henriksen i ledelsen for RTP NORDIC A/S etter en periode på 5 måneder. Jette Jessen er styreleder.Se mere
23. mai 2001AdresseendringRTP NORDIC A/SRTP NORDIC A/S flytter fra Aalborg til Hinnerup. Jette Jessen er styreleder.Se mere
23. mai 2001Nytt navn: RTP NORDIC A/SSLP 11.669 A/SSLP 11.669 A/S skifter navn til RTP NORDIC A/S. Jette Jessen er styreleder.Se mere
17. oktober 1990Jette Jessen forlater styretMIKAEL LAURSEN FINANCE A/SJette Jessen forlater styret for MIKAEL LAURSEN FINANCE A/S etter en periode på 3 år.Se mere
24. november 1988Flere forlater styretMIKAEL LAURSEN FINANCE A/S3 medlemmer forlater styret for MIKAEL LAURSEN FINANCE A/S. Jette Jessen er fortsatt styremedlem.Se mere