26. januarOverskudd på DKK 2,1 mio.KARFA A/SKARFA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2022 til 31. august 2023. Jette Kreutzmann er medlem av styret.Se mere
18. januarThomas Peter Hansen blir med i styretKARFA A/SThomas Peter Hansen erstatter Peter Søndberg Rasmussen i styret for KARFA A/S etter en periode på 13 år. Jette Kreutzmann er fortsatt styremedlem.Se mere
26. januar 2023Overskudd på DKK 1,2 mio.KARFA A/SKARFA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2021 til 31. august 2022. Jette Kreutzmann er medlem av styret.Se mere
31. januar 2022Overskudd på DKK 488.916 KARFA A/SKARFA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2020 til 31. august 2021. Jette Kreutzmann er medlem av styret.Se mere
25. januar 2021Overskudd på DKK 50.176 KARFA A/SKARFA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Jette Kreutzmann er medlem av styret.Se mere
26. januar 2020Overskudd på DKK 454.785 KARFA A/SKARFA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2018 til 31. august 2019. Jette Kreutzmann er medlem av styret.Se mere
28. januar 2019Overskudd på DKK 52.772 KARFA A/SKARFA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2017 til 31. august 2018. Jette Kreutzmann er medlem av styret.Se mere
16. juli 2018Ny bransje: Fremstilling af bygningsartikler af plastKARFA A/STidligere bransje: Fremstilling af andre haner og ventiler. Jette Kreutzmann er medlem av styret.Se mere
29. januar 2018Overskudd på DKK 337.781 KARFA A/SKARFA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2016 til 31. august 2017. Jette Kreutzmann er medlem av styret.Se mere
23. januar 2017Overskudd på DKK 397.178 KARFA A/SKARFA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2015 til 31. august 2016. Jette Kreutzmann er medlem av styret.Se mere
22. januar 2016Overskudd på DKK 16.230 KARFA A/SKARFA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2014 til 31. august 2015. Jette Kreutzmann er medlem av styret.Se mere
31. januar 2015Overskudd på DKK 369.773 KARFA A/SKARFA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2013 til 31. august 2014. Jette Kreutzmann er medlem av styret.Se mere
1. juli 2014AdresseendringKARFA A/SKARFA A/S flytter fra Herlev til Søborg. Jette Kreutzmann er medlem av styret.Se mere
20. januar 2014Overskudd på DKK 963.425 KARFA A/SKARFA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2012 til 31. august 2013. Jette Kreutzmann er medlem av styret.Se mere
29. januar 2013Underskudd på DKK 355.483 KARFA A/SKARFA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2011 til 31. august 2012. Jette Kreutzmann er medlem av styret.Se mere
30. januar 2012Regnskap for 2011 offentligjortKARFA A/SKARFA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2010 til 31. august 2011. Jette Kreutzmann er medlem av styret.Se mere
21. januar 2011Regnskap for 2010 offentligjortKARFA A/SKARFA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2009 til 31. august 2010. Jette Kreutzmann er medlem av styret.Se mere
14. januar 2011Peter Søndberg Rasmussen blir med i styretKARFA A/SPeter Søndberg Rasmussen blir med i styret for KARFA A/S. Jette Kreutzmann er fortsatt styremedlem.Se mere
2. desember 2010Bent Ulrich Kromann forlater styretKARFA A/SBent Ulrich Kromann forlater styret for KARFA A/S etter en periode på 2 år. Jette Kreutzmann er fortsatt styremedlem.Se mere
27. januar 2010Regnskap for 2009 offentligjortKARFA A/SKARFA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2008 til 31. august 2009. Jette Kreutzmann er medlem av styret.Se mere