18. juniOverskudd på DKK 132.455 BLOMSTER-FEEN ApSBLOMSTER-FEEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jette Lene Kock Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. juniOverskudd på DKK 3.173 PRINT & SCREEN A/SPRINT & SCREEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jette Lene Kock Larsen eier 50% av virksomheten.Se mere
18. juniOverskudd på DKK 130.378 GABL HOLDING ApSGABL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jette Lene Kock Larsen eier 50% av virksomheten.Se mere
12. juni 2023Underskudd på DKK 84.385 PRINT & SCREEN A/SPRINT & SCREEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jette Lene Kock Larsen eier 50% av virksomheten.Se mere
12. juni 2023Underskudd på DKK 32.832 BLOMSTER-FEEN ApSBLOMSTER-FEEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jette Lene Kock Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2023Underskudd på DKK 122.217 GABL HOLDING ApSGABL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jette Lene Kock Larsen eier 50% av virksomheten.Se mere
21. november 2022AdresseendringGABL HOLDING ApSGABL HOLDING ApS flytter fra Outrup til København N. Jette Lene Kock Larsen eier 50% av virksomheten.Se mere
21. november 2022AdresseendringPRINT & SCREEN A/SPRINT & SCREEN A/S flytter fra Outrup til København N. Jette Lene Kock Larsen eier 50% av virksomheten.Se mere
15. november 2022AdresseendringGABL HOLDING ApSGABL HOLDING ApS flytter til ny adresse i Outrup. Jette Lene Kock Larsen eier 50% av virksomheten.Se mere
7. november 2022Mikkel Kock Larsen blir med i styretPRINT & SCREEN A/SMikkel Kock Larsen blir med i styret for PRINT & SCREEN A/S. Jette Lene Kock Larsen eier 50% av virksomheten.Se mere
7. november 2022Mikkel Kock Larsen blir med i ledelsenPRINT & SCREEN A/SMikkel Kock Larsen blir med i ledelsen for PRINT & SCREEN A/S. Jette Lene Kock Larsen eier 50% av virksomheten.Se mere
7. november 2022Mikkel Kock Larsen blir med i ledelsenGABL HOLDING ApSMikkel Kock Larsen blir med i ledelsen for GABL HOLDING ApS. Jette Lene Kock Larsen eier 50% av virksomheten.Se mere
11. august 2022Glenn Alex Borup Larsen forlater styretPRINT & SCREEN A/SGlenn Alex Borup Larsen forlater styret for PRINT & SCREEN A/S etter en periode på 19 år. Jette Lene Kock Larsen eier 50% av virksomheten.Se mere
11. august 2022Glenn Alex Borup Larsen forlater ledelsenPRINT & SCREEN A/SGlenn Alex Borup Larsen forlater ledelsen for PRINT & SCREEN A/S etter en periode på 19 år. Jette Lene Kock Larsen eier 50% av virksomheten.Se mere
11. august 2022Glenn Alex Borup Larsen forlater ledelsenGABL HOLDING ApSGlenn Alex Borup Larsen forlater ledelsen for GABL HOLDING ApS etter en periode på 18 år. Jette Lene Kock Larsen eier 50% av virksomheten.Se mere
11. august 2022Endring i eierkretsenPRINT & SCREEN A/SJette Lene Kock Larsen registrert som reell eier av PRINT & SCREEN A/S.Se mere
11. august 2022Endring i eierkretsenGABL HOLDING ApSJette Lene Kock Larsen registrert som reell eier av GABL HOLDING ApS.Se mere
11. august 2022Endring i eierkretsenBLOMSTER-FEEN ApSJette Lene Kock Larsen registrert som reell eier av BLOMSTER-FEEN ApS.Se mere
1. juli 2022Underskudd på DKK 127.285 PRINT & SCREEN A/SPRINT & SCREEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jette Lene Kock Larsen er medlem av styret.Se mere
1. juli 2022Underskudd på DKK 30.718 BLOMSTER-FEEN ApSBLOMSTER-FEEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jette Lene Kock Larsen er medlem af ledelsen.Se mere