11. septemberNytt navn: UKON Holding A/SUKON A/SUKON A/S skifter navn til UKON Holding A/S. Jette Lindhard Brath er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. septemberStiftelseUKON P/SUKON P/S stiftes i bransjen hjælpeydelser i forbindelse med undervisning. Jette Lindhard Brath er medlem af ledelsen.Se mere
9. septemberStiftelseUKON Komplementarselskab ApSUKON Komplementarselskab ApS stiftes i bransjen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. Jette Lindhard Brath er medlem af ledelsen.Se mere
11. juniOverskudd på DKK 1,5 mio.BRATH HOLDING ApSBRATH HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jette Lindhard Brath er medlem af ledelsen.Se mere
3. aprilOverskudd på DKK 3,0 mio.UKON A/SUKON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jette Lindhard Brath er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. februarMarianne Skjærlund Livijn blir med i styretUKON A/SMarianne Skjærlund Livijn blir med i styret for UKON A/S. Jette Lindhard Brath er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. juni 2023Overskudd på DKK 765.049 BRATH HOLDING ApSBRATH HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jette Lindhard Brath er medlem af ledelsen.Se mere
30. mars 2023Overskudd på DKK 3,6 mio.UKON A/SUKON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jette Lindhard Brath er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. juni 2022Overskudd på DKK 612.420 BRATH HOLDING ApSBRATH HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jette Lindhard Brath er medlem af ledelsen.Se mere
5. mai 2022Overskudd på DKK 3,5 mio.UKON A/SUKON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jette Lindhard Brath er adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. juni 2021Overskudd på DKK 125.052 BRATH HOLDING ApSBRATH HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jette Lindhard Brath er medlem af ledelsen.Se mere
12. april 2021Overskudd på DKK 1,7 mio.UKON A/SUKON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jette Lindhard Brath er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.BRATH HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Jette Lindhard Brath er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2020Overskudd på DKK 566.488 BRATH HOLDING ApSBRATH HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jette Lindhard Brath er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2020 · Alt for damerneKvinder på toppen: "Mange kvinder er næsten for flittige og slider sig selv for hårdt"Jette Lindhard Brath, 52 år Cand. merc. i organisation, ledelse og strategi. Les artikkel
1. mai 2020Kate Marianne Sørensen blir med i styretUKON A/SKate Marianne Sørensen blir med i styret for UKON A/S. Jette Lindhard Brath er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. april 2020Overskudd på DKK 2,6 mio.UKON A/SUKON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jette Lindhard Brath er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. juli 2019Manon Sabine de Jongh forlater styretUKON A/SManon Sabine de Jongh forlater styret for UKON A/S etter en periode på 5 år. Jette Lindhard Brath er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. april 2019Overskudd på DKK 441.055 BRATH HOLDING ApSBRATH HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jette Lindhard Brath er medlem af ledelsen.Se mere
4. april 2019Overskudd på DKK 3,6 mio.UKON A/SUKON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jette Lindhard Brath er adm. direktør i virksomheten.Se mere