21. februarBrian Videbæk forlater styretLCD A/SBrian Videbæk forlater styret for LCD A/S etter en periode på 12 år. Jette Lund Wistesen er fortsatt styremedlem.Se mere
21. februarJesper Sahl Lystbæk blir med i styretGidana A/SJesper Sahl Lystbæk erstatter Brian Videbæk i styret for Gidana A/S etter en periode på 8 år. Jette Lund Wistesen er fortsatt styremedlem.Se mere
15. februarUnderskudd på DKK 2,2 mio.Solveig A/SSolveig A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2022 til 31. juli 2023. Jette Lund Wistesen er medlem av styret.Se mere
2. februarUnderskudd på DKK 375.011 Gidana A/SGidana A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2022 til 31. juli 2023. Jette Lund Wistesen er medlem av styret.Se mere
2. februarOverskudd på DKK 73.364 LCD A/SLCD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2022 til 31. juli 2023. Jette Lund Wistesen er medlem av styret.Se mere
13. mars 2023Erstatning i styretSolveig A/S5 endringer i styret for Solveig A/S. Jette Lund Wistesen er fortsatt styremedlem.Se mere
19. januar 2023Overskudd på DKK 2,0 mio.LCD A/SLCD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2021 til 31. juli 2022. Jette Lund Wistesen er medlem av styret.Se mere
19. januar 2023Overskudd på DKK 4,6 mio.Solveig A/SSolveig A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2021 til 31. juli 2022. Jette Lund Wistesen er medlem av styret.Se mere
19. januar 2023Overskudd på DKK 1,5 mio.Gidana A/SGidana A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2021 til 31. juli 2022. Jette Lund Wistesen er medlem av styret.Se mere
6. januar 2022Overskudd på DKK 846.357 Gidana A/SGidana A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2020 til 31. juli 2021. Jette Lund Wistesen er medlem av styret.Se mere
6. januar 2022Underskudd på DKK 534.252 Solveig A/SSolveig A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2020 til 31. juli 2021. Jette Lund Wistesen er medlem av styret.Se mere
6. januar 2022Overskudd på DKK 1,6 mio.LCD A/SLCD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2020 til 31. juli 2021. Jette Lund Wistesen er medlem av styret.Se mere
12. januar 2021Underskudd på DKK 338.576 Solveig A/SSolveig A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2019 til 31. juli 2020. Jette Lund Wistesen er medlem av styret.Se mere
8. januar 2021Underskudd på DKK 1,8 mio.LCD A/SLCD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2019 til 31. juli 2020. Jette Lund Wistesen er medlem av styret.Se mere
8. januar 2021Underskudd på DKK 2,2 mio.Gidana A/SGidana A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2019 til 31. juli 2020. Jette Lund Wistesen er medlem av styret.Se mere
20. desember 2019Overskudd på DKK 1,3 mio.LCD A/SLCD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2018 til 31. juli. Jette Lund Wistesen er medlem av styret.Se mere
20. desember 2019Underskudd på DKK 534.443 Solveig A/SSolveig A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2018 til 31. juli. Jette Lund Wistesen er medlem av styret.Se mere
20. desember 2019Overskudd på DKK 801.686 Gidana A/SGidana A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2018 til 31. juli. Jette Lund Wistesen er medlem av styret.Se mere
14. mars 2019Endring i eierkretsenLCD A/SJes Hastrup Wistesen øker sitt reelle eierskap av LCD A/S. Jette Lund Wistesen er medlem av styret.Se mere
14. januar 2019Endring i eierkretsenLCD A/SJes Hastrup Wistesen øker sitt reelle eierskap av LCD A/S. Jette Lund Wistesen er medlem av styret.Se mere