WWW.INDEKLIMA.DK S.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jette Margrethe Kiel Jensen eier 45% av virksomheten.
WWW.INDEKLIMA.DK S.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jette Margrethe Kiel Jensen eier 45% av virksomheten.
WWW.INDEKLIMA.DK S.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jette Margrethe Kiel Jensen eier 45% av virksomheten.
WWW.INDEKLIMA.DK S.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jette Margrethe Kiel Jensen eier 45% av virksomheten.
WWW.INDEKLIMA.DK S.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jette Margrethe Kiel Jensen eier 45% av virksomheten.
WWW.INDEKLIMA.DK S.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jette Margrethe Kiel Jensen eier 45% av virksomheten.
WWW.INDEKLIMA.DK S.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jette Margrethe Kiel Jensen eier 45% av virksomheten.
DANSK INDEKLIMASERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Jette Margrethe Kiel Jensen er medlem af ledelsen.
DANSK INDEKLIMASERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Jette Margrethe Kiel Jensen er medlem af ledelsen.
DANSK INDEKLIMASERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Jette Margrethe Kiel Jensen er medlem af ledelsen.
DANSK INDEKLIMASERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Jette Margrethe Kiel Jensen er medlem af ledelsen.
DANSK INDEKLIMASERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 7. september 2001 til 31. desember 2002. Jette Margrethe Kiel Jensen er medlem af ledelsen.