Christian Schultz-Lorentzen forlater ledelsen for DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SERMITSIAQ.AG etter en periode på 7 år. Jette Ørbæk Skifte Andersen er medlem av styret.
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SERMITSIAQ.AG offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jette Ørbæk Skifte Andersen er medlem av styret.
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SERMITSIAQ.AG offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jette Ørbæk Skifte Andersen er medlem av styret.
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SERMITSIAQ.AG offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jette Ørbæk Skifte Andersen er medlem av styret.
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SERMITSIAQ.AG offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jette Ørbæk Skifte Andersen er medlem av styret.