6. september 2002Jim Hartvig Andersen forlater styretAKTIESELSKABET AF 5. MAJ 1979Jim Hartvig Andersen forlater styret for AKTIESELSKABET AF 5. MAJ 1979 etter en periode på 23 år.Se mere
27. mars 2002Peter Kristian Skov Sørensen blir med i styretAKTIESELSKABET AF 5. MAJ 1979Peter Kristian Skov Sørensen erstatter Frederik Bruhn-Petersen i styret for AKTIESELSKABET AF 5. MAJ 1979 etter en periode på 23 år. Jim Hartvig Andersen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. oktober 2001Regnskap for 2001 offentligjortAKTIESELSKABET AF 5. MAJ 1979AKTIESELSKABET AF 5. MAJ 1979 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2000 til 30. april. Jim Hartvig Andersen er medlem av styret.Se mere
19. oktober 2000Regnskap for 2000 offentligjortAKTIESELSKABET AF 5. MAJ 1979AKTIESELSKABET AF 5. MAJ 1979 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1999 til 30. april. Jim Hartvig Andersen er medlem av styret.Se mere
19. november 1999Regnskap for 1999 offentligjortAKTIESELSKABET AF 5. MAJ 1979AKTIESELSKABET AF 5. MAJ 1979 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1998 til 30. april. Jim Hartvig Andersen er medlem av styret.Se mere
6. november 1998Regnskap for 1998 offentligjortAKTIESELSKABET AF 5. MAJ 1979AKTIESELSKABET AF 5. MAJ 1979 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1997 til 30. april. Jim Hartvig Andersen er medlem av styret.Se mere
3. desember 1997AdresseendringAKTIESELSKABET AF 5. MAJ 1979AKTIESELSKABET AF 5. MAJ 1979 flytter til ny adresse i København K. Jim Hartvig Andersen er medlem av styret.Se mere
5. november 1997Regnskap for 1997 offentligjortAKTIESELSKABET AF 5. MAJ 1979AKTIESELSKABET AF 5. MAJ 1979 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1996 til 30. april. Jim Hartvig Andersen er medlem av styret.Se mere
4. desember 1996Regnskap for 1996 offentligjortAKTIESELSKABET AF 5. MAJ 1979AKTIESELSKABET AF 5. MAJ 1979 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1995 til 30. april. Jim Hartvig Andersen er medlem av styret.Se mere
13. mai 1996Sten Eskil Rasmussen blir med i styretAKTIESELSKABET AF 5. MAJ 1979Sten Eskil Rasmussen blir med i styret for AKTIESELSKABET AF 5. MAJ 1979. Jim Hartvig Andersen er fortsatt styremedlem.Se mere
13. mai 1996Sten Eskil Rasmussen blir med i ledelsenAKTIESELSKABET AF 5. MAJ 1979Sten Eskil Rasmussen blir med i ledelsen for AKTIESELSKABET AF 5. MAJ 1979. Jim Hartvig Andersen er medlem av styret.Se mere
2. februar 1996Kirsten Damgaard forlater styretAKTIESELSKABET AF 5. MAJ 1979Kirsten Damgaard forlater styret for AKTIESELSKABET AF 5. MAJ 1979 etter en periode på 17 år. Jim Hartvig Andersen er fortsatt styremedlem.Se mere
27. juli 1995Jim Hartvig Andersen forlater ledelsenHYTEK MARINE ApSJim Hartvig Andersen forlater ledelsen for HYTEK MARINE ApS etter en periode på 7 år.Se mere
30. mai 1995Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGHYTEK MARINE ApSTidligere status: Normal. Jim Hartvig Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
10. april 1990Jim Hartvig Andersen forlater styretKRUMA CONSULT & FINANS, HELSINGØR ApSJim Hartvig Andersen forlater styret for KRUMA CONSULT & FINANS, HELSINGØR ApS etter en periode på 14 år.Se mere
17. februar 1989Nytt navn: HYTEK MARINE ApSApS SPKR 4 NR. 1910ApS SPKR 4 NR. 1910 skifter navn til HYTEK MARINE ApS. Jim Hartvig Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
16. februar 1989Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenApS SPKR 4 NR. 1910Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for ApS SPKR 4 NR. 1910 etter en periode på 6 måneder. Jim Hartvig Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 1988StiftelseApS SPKR 4 NR. 1910ApS SPKR 4 NR. 1910 stiftes i 1988. Jim Hartvig Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
12. januar 1988Jim Hartvig Andersen forlater ledelsenSWEDISH-DANISH BUILDING CONSULTANTS ApSJim Hartvig Andersen forlater ledelsen for SWEDISH-DANISH BUILDING CONSULTANTS ApS etter en periode på 6 år.Se mere
18. mai 1982StiftelseSWEDISH-DANISH BUILDING CONSULTANTS ApSSWEDISH-DANISH BUILDING CONSULTANTS ApS stiftes i bransjen udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri. Jim Hartvig Andersen er medlem af ledelsen.Se mere