14. juniUnderskudd på DKK 328.532 Comintel ApsComintel Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jimmi Benner er medlem af ledelsen.Se mere
14. juniUnderskudd på DKK 456.630 J.P. DISTRIBUTION A/SJ.P. DISTRIBUTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jimmi Benner er medlem af ledelsen.Se mere
3. juniNy bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelseJ.P. DISTRIBUTION A/STidligere bransje: Vejgodstransport. Jimmi Benner er medlem af ledelsen.Se mere
5. aprilOverskudd på DKK 99.223 Wiicom ApSWiicom ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jimmi Benner er medlem af ledelsen.Se mere
11. mai 2023Overskudd på DKK 114.439 J.P. DISTRIBUTION A/SJ.P. DISTRIBUTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jimmi Benner er medlem af ledelsen.Se mere
11. mai 2023Overskudd på DKK 216.201 Comintel ApsComintel Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jimmi Benner er medlem af ledelsen.Se mere
9. mai 2023Overskudd på DKK 89.480 Wiicom ApSWiicom ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jimmi Benner er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 2022Overskudd på DKK 421.769 Comintel ApsComintel Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jimmi Benner er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 2022Overskudd på DKK 335.797 J.P. DISTRIBUTION A/SJ.P. DISTRIBUTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jimmi Benner er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 2022Overskudd på DKK 40.945 Wiicom ApSWiicom ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jimmi Benner er medlem af ledelsen.Se mere
23. april 2021Underskudd på DKK 60.385 Comintel ApsComintel Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jimmi Benner er medlem af ledelsen.Se mere
23. april 2021Underskudd på DKK 57.540 J.P. DISTRIBUTION A/SJ.P. DISTRIBUTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jimmi Benner er medlem af ledelsen.Se mere
15. april 2021Underskudd på DKK 40.987 Wiicom ApSWiicom ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jimmi Benner er medlem af ledelsen.Se mere
28. april 2020Overskudd på DKK 284.996 Comintel ApsComintel Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jimmi Benner er medlem af ledelsen.Se mere
28. april 2020Overskudd på DKK 309.689 J.P. DISTRIBUTION A/SJ.P. DISTRIBUTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jimmi Benner er medlem af ledelsen.Se mere
25. mars 2020Overskudd på DKK 52.100 Wiicom ApSWiicom ApS offentliggjør regnskap for perioden 26. september 2018 til 31. desember 2019. Jimmi Benner er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2019Ny selskapsform AnpartsselskabComintel ApsComintel IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Comintel Aps. Jimmi Benner er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2019Overskudd på DKK 472.493 J.P. DISTRIBUTION A/SJ.P. DISTRIBUTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jimmi Benner er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2019Overskudd på DKK 949.476 Comintel IVSComintel IVS offentliggjør regnskap for perioden 5. oktober 2017 til 31. desember 2018. Jimmi Benner er medlem af ledelsen.Se mere
26. september 2018StiftelseWiicom ApSWiicom ApS stiftes i bransjen kombinerede administrationsserviceydelser. Jimmi Benner er medlem af ledelsen.Se mere