23. septemberStiftelseLune ApSLune ApS stiftes i bransjen investeringsselskaber. Joachim Christoph Ante eier 90% av virksomheten.Se mere
28. augustNytt navn: 92 Ventures ApSJA Investment ApSJA Investment ApS skifter navn til 92 Ventures ApS. Joachim Christoph Ante eier 100% av virksomheten.Se mere
5. augustAnatol Eli Kjær Knudsen blir med i ledelsenJA TECHNOLOGIES ApSAnatol Eli Kjær Knudsen blir med i ledelsen for JA TECHNOLOGIES ApS. Joachim Christoph Ante eier 100% av virksomheten.Se mere
5. augustAnatol Eli Kjær Knudsen blir med i ledelsenJA Technologies II ApSAnatol Eli Kjær Knudsen blir med i ledelsen for JA Technologies II ApS. Joachim Christoph Ante eier 100% av virksomheten.Se mere
5. augustAnatol Eli Kjær Knudsen blir med i ledelsenJA Technologies IV ApSAnatol Eli Kjær Knudsen blir med i ledelsen for JA Technologies IV ApS. Joachim Christoph Ante eier 100% av virksomheten.Se mere
27. juniUnderskudd på DKK 145.407 JA Circus ApSJA Circus ApS offentliggjør regnskap for perioden 26. september 2023 til 31. desember 2023. Joachim Christoph Ante eier 100% av virksomheten.Se mere
26. juniUnderskudd på DKK 13 mio.JA Investment ApSJA Investment ApS offentliggjør regnskap for perioden 7. februar 2023 til 31. desember 2023. Joachim Christoph Ante eier 100% av virksomheten.Se mere
25. juniOverskudd på DKK 158 Good Intentions ApSGood Intentions ApS offentliggjør regnskap for perioden 4. mai 2023 til 31. desember 2023. Joachim Christoph Ante eier 100% av virksomheten.Se mere
25. juniOverskudd på DKK 1,2 mia.JA Technologies IV ApSJA Technologies IV ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Joachim Christoph Ante eier 100% av virksomheten.Se mere
25. juniUnderskudd på DKK 19 mio.JA TECHNOLOGIES ApSJA TECHNOLOGIES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Joachim Christoph Ante eier 100% av virksomheten.Se mere
25. juniUnderskudd på DKK 20 mio.JA Technologies II ApSJA Technologies II ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Joachim Christoph Ante eier 100% av virksomheten.Se mere
30. aprilPer Lundahl forlater ledelsenJA Circus ApSPer Lundahl forlater ledelsen for JA Circus ApS etter en periode på 7 måneder. Joachim Christoph Ante eier 100% av virksomheten.Se mere
19. aprilAnatol Eli Kjær Knudsen blir med i ledelsenJA Investment ApSAnatol Eli Kjær Knudsen erstatter Per Lundahl i ledelsen for JA Investment ApS etter en periode på 1 år. Joachim Christoph Ante eier 100% av virksomheten.Se mere
12. marsNytt navn: Underground Ventures ApSJA Geothermal Energy ApSJA Geothermal Energy ApS skifter navn til Underground Ventures ApS. Joachim Christoph Ante eier 90% av virksomheten.Se mere
23. januar · vores-gentofte.dkNye virksomheder i Gentofte i sidste månedJA Geothermal Energy ApS tilhører branchen Ikke-finansielle holdingselskaber og er ejet af Joachim Christoph Ante. Les artikkel
19. desember 2023StiftelseJA Geothermal Energy ApSJA Geothermal Energy ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Joachim Christoph Ante eier 90% av virksomheten.Se mere
23. oktober 2023 · VORES GentofteNye virksomheder i Gentofte i sidste månedJA Circus ApS , Skolevej 2, 2820 Gentofte JA Circus ApS tilhører branchen Teater- og koncertvirksomhed og er ejet af Joachim Christoph Ante. Les artikkel
17. oktober 2023 · Finans.dkUnity-stifter Joachim Ante går ind i en anderledes brancheJoachim Ante er blevet én af landets rigeste på tech. Les artikkel
17. oktober 2023 · Finans.dkBriefing MorgenDansk milliardær går ind i en anderledes branche Joachim Ante, der blev mangemilliardær på techfirmaet Unity, kaster sig nu over en branche langt væk fra, hvad han hidtil har beskæftiget sig med. Les artikkel
26. september 2023StiftelseJA Circus ApSJA Circus ApS stiftes i bransjen teater- og koncertvirksomhed. Joachim Christoph Ante eier 100% av virksomheten.Se mere