13. septemberNye navn i styretGREEN MARINE HOLDING ApS2 nye medlemmer blir med i styret for GREEN MARINE HOLDING ApS. Joakim Bondesen er medlem af ledelsen.Se mere
13. septemberNye navn i styretGREEN MARINE ASSETS A/S2 nye medlemmer blir med i styret for GREEN MARINE ASSETS A/S. Joakim Bondesen er medlem af ledelsen.Se mere
1. augustJette Holmgren Jacobsen forlater ledelsenGREEN MARINE ASSET MANAGEMENT ApSJette Holmgren Jacobsen forlater ledelsen for GREEN MARINE ASSET MANAGEMENT ApS etter en periode på 3 måneder. Joakim Bondesen er medlem af ledelsen.Se mere
1. augustJette Holmgren Jacobsen forlater ledelsenGREEN MARINE COPENHAGEN ApSJette Holmgren Jacobsen forlater ledelsen for GREEN MARINE COPENHAGEN ApS etter en periode på 3 måneder. Joakim Bondesen er medlem af ledelsen.Se mere
1. augustJette Holmgren Jacobsen forlater ledelsenGREEN MARINE CAPITAL ApSJette Holmgren Jacobsen forlater ledelsen for GREEN MARINE CAPITAL ApS etter en periode på 3 måneder. Joakim Bondesen er medlem af ledelsen.Se mere
1. augustJette Holmgren Jacobsen forlater ledelsenGREEN MARINE SHIP MANAGEMENT ApSJette Holmgren Jacobsen forlater ledelsen for GREEN MARINE SHIP MANAGEMENT ApS etter en periode på 3 måneder. Joakim Bondesen er medlem af ledelsen.Se mere
1. augustJette Holmgren Jacobsen forlater ledelsenGREEN MARINE HOLDING ApSJette Holmgren Jacobsen forlater ledelsen for GREEN MARINE HOLDING ApS etter en periode på 3 måneder. Joakim Bondesen er medlem af ledelsen.Se mere
1. augustJette Holmgren Jacobsen forlater ledelsenGREEN MARINE ENGINEERING ApSJette Holmgren Jacobsen forlater ledelsen for GREEN MARINE ENGINEERING ApS etter en periode på 3 måneder. Joakim Bondesen er medlem af ledelsen.Se mere
1. augustJette Holmgren Jacobsen forlater ledelsenGREEN MARINE ASSETS A/SJette Holmgren Jacobsen forlater ledelsen for GREEN MARINE ASSETS A/S etter en periode på 3 måneder. Joakim Bondesen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juliAdresseendringGREEN MARINE HOLDING ApSGREEN MARINE HOLDING ApS flytter til ny adresse i København K. Joakim Bondesen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juliAdresseendringGREEN MARINE CAPITAL ApSGREEN MARINE CAPITAL ApS flytter til ny adresse i København K. Joakim Bondesen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juliAdresseendringGREEN MARINE ENGINEERING ApSGREEN MARINE ENGINEERING ApS flytter til ny adresse i København K. Joakim Bondesen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juliAdresseendringGREEN MARINE ASSETS A/SGREEN MARINE ASSETS A/S flytter til ny adresse i København K. Joakim Bondesen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juliAdresseendringGREEN MARINE COPENHAGEN ApSGREEN MARINE COPENHAGEN ApS flytter til ny adresse i København K. Joakim Bondesen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juliAdresseendringGREEN MARINE ASSET MANAGEMENT ApSGREEN MARINE ASSET MANAGEMENT ApS flytter til ny adresse i København K. Joakim Bondesen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juliUnderskudd på DKK 10.439 GREEN MARINE ASSET MANAGEMENT ApSGREEN MARINE ASSET MANAGEMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. november 2022 til 31. desember 2023. Joakim Bondesen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juliUnderskudd på DKK 8.877 GREEN MARINE COPENHAGEN ApSGREEN MARINE COPENHAGEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2023 til 31. desember 2023. Joakim Bondesen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juliUnderskudd på DKK 633.845 GREEN MARINE ASSETS A/SGREEN MARINE ASSETS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Joakim Bondesen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juliUnderskudd på DKK 168.075 GREEN MARINE CAPITAL ApSGREEN MARINE CAPITAL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Joakim Bondesen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juliOverskudd på DKK 0 GREEN MARINE SHIP MANAGEMENT ApSGREEN MARINE SHIP MANAGEMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. november 2022 til 31. desember 2023. Joakim Bondesen er medlem af ledelsen.Se mere