27. april 2010Joan Nielsen forlater styretVVS SØBERG A/SJoan Nielsen forlater styret for VVS SØBERG A/S etter en periode på 2 år.Se mere
17. april 2010Endring i eierkretsenVVS SØBERG ApS2 nye personer registrert som reelle eier av VVS SØBERG ApS. Joan Nielsen er medlem av styret.Se mere
9. november 2009Kirsten Ulla Harby Sørensen blir med i styretVVS SØBERG ApSKirsten Ulla Harby Sørensen blir med i styret for VVS SØBERG ApS. Joan Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
9. november 2009Kent Nielsen blir med i ledelsenVVS SØBERG ApSKent Nielsen blir med i ledelsen for VVS SØBERG ApS. Joan Nielsen er medlem av styret.Se mere
23. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortVVS SØBERG ApSVVS SØBERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Joan Nielsen er medlem av styret.Se mere
9. juni 2009Birthe Petersen Søberg forlater styretVVS SØBERG ApSBirthe Petersen Søberg forlater styret for VVS SØBERG ApS etter en periode på 1 år. Joan Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
18. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortVVS SØBERG ApSVVS SØBERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Joan Nielsen er medlem av styret.Se mere
31. mai 2008Joan Nielsen blir med i styretVVS SØBERG ApSJoan Nielsen blir med i styret for VVS SØBERG ApS.Se mere