31. januar 2022Joey Carlos Hassan Suarez slutter som adm. direktørMondevia IVSJoey Carlos Hassan Suarez slutter som adm. direktør i Mondevia IVS.Se mere
9. august 2021Underskudd på DKK 606 Mondevia IVSMondevia IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Joey Carlos Hassan Suarez er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. mai 2020Overskudd på DKK 0 Mondevia IVSMondevia IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Joey Carlos Hassan Suarez er adm. direktør i virksomheten.Se mere
20. mai 2019Underskudd på DKK 3.423 Mondevia IVSMondevia IVS offentliggjør regnskap for perioden 13. desember 2017 til 31. desember 2018. Joey Carlos Hassan Suarez er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. januar 2019Ny status NORMALMondevia IVSTidligere status: Under tvangsopløsning. Joey Carlos Hassan Suarez er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. desember 2018Sonny Karim Mohrath blir med i ledelsenMondevia IVSSonny Karim Mohrath blir med i ledelsen for Mondevia IVS. Joey Carlos Hassan Suarez er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. desember 2018Joey Carlos Hassan Suarez blir adm. direktørMondevia IVSJoey Carlos Hassan Suarez blir adm. direktør i Mondevia IVS.Se mere
12. desember 2018Endring i eierkretsenMondevia IVSSonny Karim Mohrath registrert som reell eier av Mondevia IVS. Joey Carlos Hassan Suarez er adm. direktør i virksomheten.Se mere