ORANGE HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Johan Frans Clementine van den Cruijce er adm. direktør i virksomheten.
ORANGE HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Johan Frans Clementine van den Cruijce er adm. direktør i virksomheten.
ORANGE HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Johan Frans Clementine van den Cruijce er adm. direktør i virksomheten.
ORANGE HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Johan Frans Clementine van den Cruijce er adm. direktør i virksomheten.
ORANGE HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Johan Frans Clementine van den Cruijce er adm. direktør i virksomheten.
Søren Wonsild Glud forlater styret for ORANGE HOLDING A/S etter en periode på 2 måneder. Johan Frans Clementine van den Cruijce er adm. direktør i virksomheten.
Richard Frank Moat forlater ledelsen for ORANGE HOLDING A/S etter en periode på 2 år. Johan Frans Clementine van den Cruijce er fortsatt adm. direktør i virksomheten.