15. juliOverskudd på DKK 3,2 mio.BREINHOLT & CO. ApSBREINHOLT & CO. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Johan Frederik Fürst er medlem af ledelsen.Se mere
4. juliOverskudd på DKK 345.180 Breinholt Splitleasing ApSBreinholt Splitleasing ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Johan Frederik Fürst er medlem af ledelsen.Se mere
13. juniUnderskudd på DKK 5,1 mio.Bremer & Ree Car Service ApSBremer & Ree Car Service ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Johan Frederik Fürst er medlem af ledelsen.Se mere
30. maiKarsten Ree forlater styretBremer & Ree Car Service ApSKarsten Ree forlater styret for Bremer & Ree Car Service ApS etter en periode på 3 år. Johan Frederik Fürst er medlem af ledelsen.Se mere
15. februarJohan Frederik Fürst blir med i ledelsenBREINHOLT & CO. ApSJohan Frederik Fürst blir med i ledelsen for BREINHOLT & CO. ApS.Se mere
15. februarJohan Frederik Fürst blir med i ledelsenBreinholt Splitleasing ApSJohan Frederik Fürst blir med i ledelsen for Breinholt Splitleasing ApS.Se mere
22. januarJohan Frederik Fürst blir med i ledelsenBremer & Ree Car Service ApSJohan Frederik Fürst erstatter René Eghammer i ledelsen for Bremer & Ree Car Service ApS etter en periode på 6 år.Se mere
23. april 2017Johan Frederik Fürst forlater ledelsenÅSBÆK ApSJohan Frederik Fürst forlater ledelsen for ÅSBÆK ApS etter en periode på 5 år.Se mere
18. mai 2016Overskudd på DKK 313.933 ÅSBÆK ApSÅSBÆK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Johan Frederik Fürst er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 2016Martin Jørgen Balthazar Münter blir med i ledelsenÅSBÆK ApSMartin Jørgen Balthazar Münter erstatter Janus Clarentius Pilgaard Gertz i ledelsen for ÅSBÆK ApS etter en periode på 1 år. Johan Frederik Fürst er medlem af ledelsen.Se mere
28. april 2015Overskudd på DKK 752.840 ÅSBÆK ApSÅSBÆK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Johan Frederik Fürst er medlem af ledelsen.Se mere
19. april 2015Erstatning i ledelsenÅSBÆK ApS3 endringer i ledelsen for ÅSBÆK ApS. Johan Frederik Fürst er medlem af ledelsen.Se mere
19. april 2015Katrine Binzer blir adm. direktørÅSBÆK ApSKatrine Binzer blir adm. direktør i ÅSBÆK ApS. Johan Frederik Fürst er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
21. mai 2014Overskudd på DKK 539.748 ÅSBÆK ApSÅSBÆK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Johan Frederik Fürst er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2013AdresseendringÅSBÆK ApSÅSBÆK ApS flytter fra Ry til Brædstrup. Johan Frederik Fürst er medlem af ledelsen.Se mere
18. mai 2013Overskudd på DKK 489.771 ÅSBÆK ApSÅSBÆK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Johan Frederik Fürst er medlem af ledelsen.Se mere
24. april 2012Regnskap for 2011 offentligjortÅSBÆK ApSÅSBÆK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Johan Frederik Fürst er medlem af ledelsen.Se mere
21. april 2012AdresseendringÅSBÆK ApSÅSBÆK ApS flytter til ny adresse i Ry. Johan Frederik Fürst er medlem af ledelsen.Se mere
20. april 2012Johan Frederik Fürst blir med i ledelsenÅSBÆK ApSJohan Frederik Fürst erstatter Niels Herman Münter i ledelsen for ÅSBÆK ApS etter en periode på 2 år.Se mere
1. desember 2008Johan Frederik Fürst forlater styretLA FILLE DES ANGES A/SJohan Frederik Fürst forlater styret for LA FILLE DES ANGES A/S etter en periode på 2 år.Se mere