18. september 2020Johan Gustaf Olof Bjurström forlater styretGOLDEN EYE A/SJohan Gustaf Olof Bjurström forlater styret for GOLDEN EYE A/S etter en periode på 13 år.Se mere
10. mars 2020Underskudd på DKK 3,5 mio.GOLDEN EYE A/SGOLDEN EYE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Johan Gustaf Olof Bjurström er styreleder.Se mere
26. august 2019AdresseendringGOLDEN EYE A/SGOLDEN EYE A/S flytter fra København Ø til Rødovre. Johan Gustaf Olof Bjurström er styreleder.Se mere
12. februar 2019Overskudd på DKK 3,6 mio.GOLDEN EYE A/SGOLDEN EYE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Johan Gustaf Olof Bjurström er styreleder.Se mere
18. januar 2018Overskudd på DKK 11 mio.GOLDEN EYE A/SGOLDEN EYE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Johan Gustaf Olof Bjurström er styreleder.Se mere
3. mars 2017Overskudd på DKK 8,6 mio.GOLDEN EYE A/SGOLDEN EYE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016. Johan Gustaf Olof Bjurström er styreleder.Se mere
29. februar 2016Overskudd på DKK 972.000 GOLDEN EYE A/SGOLDEN EYE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2015. Johan Gustaf Olof Bjurström er styreleder.Se mere
7. mars 2015Underskudd på DKK 3,0 mio.GOLDEN EYE A/SGOLDEN EYE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Johan Gustaf Olof Bjurström er styreleder.Se mere
7. mai 2014Fredrik Kristofer Runnquist blir adm. direktørGOLDEN EYE A/SFredrik Kristofer Runnquist erstatter Mattias Eric Almgren som adm. direktør i GOLDEN EYE A/S. Johan Gustaf Olof Bjurström er styreleder.Se mere
6. mars 2014Overskudd på DKK 20 mio.GOLDEN EYE A/SGOLDEN EYE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2012 til 30. september 2013. Johan Gustaf Olof Bjurström er styreleder.Se mere
23. mars 2013Underskudd på DKK 106 mio.GOLDEN EYE A/SGOLDEN EYE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2011 til 30. september 2012. Johan Gustaf Olof Bjurström er styreleder.Se mere
13. april 2012Regnskap for 2011 offentligjortGOLDEN EYE A/SGOLDEN EYE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2010 til 30. september 2011. Johan Gustaf Olof Bjurström er styreleder.Se mere
6. mars 2012Mattias Eric Almgren blir adm. direktørGOLDEN EYE A/SMattias Eric Almgren erstatter Karl Tommy Wikström som adm. direktør i GOLDEN EYE A/S. Johan Gustaf Olof Bjurström er styreleder.Se mere
12. oktober 2011Karl Tommy Wikström blir med i styretGOLDEN EYE A/SKarl Tommy Wikström erstatter David Jan-Magnus Holm-Ovrén i styret for GOLDEN EYE A/S etter en periode på 4 år. Johan Gustaf Olof Bjurström er fortsatt styreleder.Se mere
12. oktober 2011David Jan-Magnus Holm-Ovrén forlater ledelsenGOLDEN EYE A/SDavid Jan-Magnus Holm-Ovrén forlater ledelsen for GOLDEN EYE A/S etter en periode på 4 år. Johan Gustaf Olof Bjurström er styreleder.Se mere
12. oktober 2011Karl Tommy Wikström blir adm. direktørGOLDEN EYE A/SKarl Tommy Wikström blir adm. direktør i GOLDEN EYE A/S. Johan Gustaf Olof Bjurström er styreleder.Se mere
8. mars 2011Regnskap for 2010 offentligjortGOLDEN EYE A/SGOLDEN EYE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2009 til 30. september 2010. Johan Gustaf Olof Bjurström er styreleder.Se mere
10. mars 2010Regnskap for 2009 offentligjortGOLDEN EYE A/SGOLDEN EYE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2008 til 30. september 2009. Johan Gustaf Olof Bjurström er styreleder.Se mere
16. mars 2009Regnskap for 2008 offentligjortGOLDEN EYE A/SGOLDEN EYE A/S offentliggjør regnskap for perioden 21. februar 2008 til 30. september 2008. Johan Gustaf Olof Bjurström er styreleder.Se mere
21. februar 2008StiftelseGOLDEN EYE A/SGOLDEN EYE A/S stiftes i bransjen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. Johan Gustaf Olof Bjurström er styreleder.Se mere