28. juniOverskudd på DKK 14 mio.ARTHUR HOTELS A/SARTHUR HOTELS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Johanne Brøchner-Mortensen eier 39,5% av virksomheten.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 4,2 mio.HOTEL KONG ARTHUR A/SHOTEL KONG ARTHUR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Johanne Brøchner-Mortensen eier 39,5% av virksomheten.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 1,6 mio.Ibsens Hotel A/SIbsens Hotel A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Johanne Brøchner-Mortensen eier 39,5% av virksomheten.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 8,8 mio.KBM EJENDOMME A/SKBM EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Johanne Brøchner-Mortensen eier 39,5% av virksomheten.Se mere
27. september 2023AdresseendringARTHUR HOTELS A/SARTHUR HOTELS A/S flytter til ny adresse i København K. Johanne Brøchner-Mortensen eier 39,5% av virksomheten.Se mere
26. september 2023Erstatning i styretIbsens Hotel A/S3 endringer i styret for Ibsens Hotel A/S. Johanne Brøchner-Mortensen eier 39,5% av virksomheten.Se mere
26. september 2023Erstatning i styretHOTEL KONG ARTHUR A/S3 endringer i styret for HOTEL KONG ARTHUR A/S. Johanne Brøchner-Mortensen eier 39,5% av virksomheten.Se mere
26. september 2023Linea Rothe Conforti blir ny styrelederKBM EJENDOMME A/SLinea Rothe Conforti erstatter Helle Hessellund Bisholm som styreleder hos KBM EJENDOMME A/S etter en periode på 10 år. Johanne Brøchner-Mortensen eier 39,5% av virksomheten.Se mere
26. september 2023Linea Rothe Conforti blir ny styrelederARTHUR HOTELS A/SLinea Rothe Conforti erstatter Helle Hessellund Bisholm som styreleder hos ARTHUR HOTELS A/S etter en periode på 10 år. Johanne Brøchner-Mortensen eier 39,5% av virksomheten.Se mere
26. september 2023Kirsten Brøchner-Mortensen blir med i ledelsenHOTEL KONG ARTHUR A/SKirsten Brøchner-Mortensen erstatter Helle Hessellund Bisholm i ledelsen for HOTEL KONG ARTHUR A/S etter en periode på 10 år. Johanne Brøchner-Mortensen eier 39,5% av virksomheten.Se mere
26. september 2023Kirsten Brøchner-Mortensen blir med i ledelsenIbsens Hotel A/SKirsten Brøchner-Mortensen erstatter Helle Hessellund Bisholm i ledelsen for Ibsens Hotel A/S etter en periode på 10 år. Johanne Brøchner-Mortensen eier 39,5% av virksomheten.Se mere
26. september 2023Endring i eierkretsenIbsens Hotel A/SJohanne Brøchner-Mortensen øker sitt reelle eierskap av Ibsens Hotel A/S.Se mere
26. september 2023Endring i eierkretsenHOTEL KONG ARTHUR A/SJohanne Brøchner-Mortensen øker sitt reelle eierskap av HOTEL KONG ARTHUR A/S.Se mere
26. september 2023Endring i eierkretsenKBM EJENDOMME A/SJohanne Brøchner-Mortensen øker sitt reelle eierskap av KBM EJENDOMME A/S.Se mere
26. september 2023Endring i eierkretsenARTHUR HOTELS A/SJohanne Brøchner-Mortensen øker sitt reelle eierskap av ARTHUR HOTELS A/S.Se mere
23. mai 2023Overskudd på DKK 13 mio.KBM EJENDOMME A/SKBM EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Johanne Brøchner-Mortensen eier 27,7% av virksomheten.Se mere
19. mai 2023Overskudd på DKK 2,3 mio.Ibsens Hotel A/SIbsens Hotel A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Johanne Brøchner-Mortensen eier 27,7% av virksomheten.Se mere
19. mai 2023Overskudd på DKK 23 mio.ARTHUR HOTELS A/SARTHUR HOTELS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Johanne Brøchner-Mortensen eier 27,7% av virksomheten.Se mere
19. mai 2023Overskudd på DKK 7,4 mio.HOTEL KONG ARTHUR A/SHOTEL KONG ARTHUR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Johanne Brøchner-Mortensen eier 27,7% av virksomheten.Se mere
10. mai 2022Overskudd på DKK 5,7 mio.KBM EJENDOMME A/SKBM EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Johanne Brøchner-Mortensen eier 27,7% av virksomheten.Se mere