1. oktober 2001Johanne Marie Sørensen forlater ledelsenJO-JO DATA ApSJohanne Marie Sørensen forlater ledelsen for JO-JO DATA ApS etter en periode på 10 år.Se mere
1. juli 2001Ny bransje: UoplystJO-JO DATA ApSTidligere bransje: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr. Johanne Marie Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortJO-JO DATA ApSJO-JO DATA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Johanne Marie Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortJO-JO DATA ApSJO-JO DATA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Johanne Marie Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortJO-JO DATA ApSJO-JO DATA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Johanne Marie Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortJO-JO DATA ApSJO-JO DATA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Johanne Marie Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. mai 1997Regnskap for 1996 offentligjortJO-JO DATA ApSJO-JO DATA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Johanne Marie Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 1996Regnskap for 1995 offentligjortJO-JO DATA ApSJO-JO DATA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Johanne Marie Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
11. januar 1992Nytt navn: JO-JO DATA ApSSALKMN 126 ApSSALKMN 126 ApS skifter navn til JO-JO DATA ApS. Johanne Marie Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
10. januar 1992Flere forlater ledelsenSALKMN 126 ApS2 personer forlater ledelsen for SALKMN 126 ApS. Johanne Marie Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 1991StiftelseSALKMN 126 ApSSALKMN 126 ApS stiftes i bransjen engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr. Johanne Marie Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere