JENS LYNGSØE INTERIEUR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Johanne Sigrid Lyngsøe Raaschou-Jensen eier 20% av virksomheten.
JENS LYNGSØE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Johanne Sigrid Lyngsøe Raaschou-Jensen eier 23% av virksomheten.
JENS LYNGSØE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Johanne Sigrid Lyngsøe Raaschou-Jensen eier 20% av virksomheten.
JENS LYNGSØE INTERIEUR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Johanne Sigrid Lyngsøe Raaschou-Jensen eier 20% av virksomheten.
Jens Lyngsøe forlater styret for JENS LYNGSØE INTERIEUR A/S etter en periode på 16 år. Johanne Sigrid Lyngsøe Raaschou-Jensen eier 20% av virksomheten.
JENS LYNGSØE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Johanne Sigrid Lyngsøe Raaschou-Jensen eier 20% av virksomheten.
JENS LYNGSØE INTERIEUR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Johanne Sigrid Lyngsøe Raaschou-Jensen eier 20% av virksomheten.
JENS LYNGSØE HOLDING A/S endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til JENS LYNGSØE HOLDING ApS. Johanne Sigrid Lyngsøe Raaschou-Jensen eier 20% av virksomheten.
JENS LYNGSØE INTERIEUR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Johanne Sigrid Lyngsøe Raaschou-Jensen eier 20% av virksomheten.
JENS LYNGSØE HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Johanne Sigrid Lyngsøe Raaschou-Jensen eier 20% av virksomheten.
JENS LYNGSØE INTERIEUR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Johanne Sigrid Lyngsøe Raaschou-Jensen eier 20% av virksomheten.
JENS LYNGSØE HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Johanne Sigrid Lyngsøe Raaschou-Jensen eier 20% av virksomheten.
JENS LYNGSØE INTERIEUR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Johanne Sigrid Lyngsøe Raaschou-Jensen eier 20% av virksomheten.
JENS LYNGSØE HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Johanne Sigrid Lyngsøe Raaschou-Jensen eier 20% av virksomheten.