20. mai 2014Elisabeth Helene Gram blir ny styrelederPARITAS KOLDING A/SElisabeth Helene Gram erstatter Johannes Christian Møller som styreleder hos PARITAS KOLDING A/S etter en periode på 11 år.Se mere
20. mai 2014Johannes Christian Møller forlater styretC & E HOLDING ApSJohannes Christian Møller forlater styret for C & E HOLDING ApS etter en periode på 11 år.Se mere
20. mai 2014Elisabeth Helene Gram blir ny styrelederPRINFOPARITAS INTERACTIVE ApSElisabeth Helene Gram erstatter Johannes Christian Møller som styreleder hos PRINFOPARITAS INTERACTIVE ApS etter en periode på 11 år.Se mere
7. mai 2014René Gram blir ny styrelederPARITAS DIGITAL SERVICE A/SRené Gram erstatter Johannes Christian Møller som styreleder hos PARITAS DIGITAL SERVICE A/S etter en periode på 11 år.Se mere
25. april 2014Johannes Christian Møller forlater styretPARITAS ADMINISTRATION ApSJohannes Christian Møller forlater styret for PARITAS ADMINISTRATION ApS etter en periode på 11 år.Se mere
25. april 2014Johannes Christian Møller forlater styretKOLDING KOPI ApSJohannes Christian Møller forlater styret for KOLDING KOPI ApS etter en periode på 10 år.Se mere
7. april 2014Poul Erik Kisbye Christensen blir med i styretPARITAS DIGITAL SERVICE A/SPoul Erik Kisbye Christensen blir med i styret for PARITAS DIGITAL SERVICE A/S. Johannes Christian Møller er fortsatt styreleder.Se mere
1. januar 2014Endring i eierkretsenPRINFOPARITAS INTERACTIVE ApS2 nye personer registrert som reelle eier av PRINFOPARITAS INTERACTIVE ApS. Johannes Christian Møller er styreleder.Se mere
14. oktober 2013Carsten Jensen blir ny styrelederVESTJYSK ROTATION A/SCarsten Jensen erstatter Johannes Christian Møller som styreleder hos VESTJYSK ROTATION A/S etter en periode på 5 år.Se mere
14. oktober 2013Carsten Jensen blir med i styretNR. BJERTVEJ 21, VINDERUP ApSCarsten Jensen erstatter Johannes Christian Møller i styret for NR. BJERTVEJ 21, VINDERUP ApS etter en periode på 7 år.Se mere
14. oktober 2013Carsten Jensen blir med i styretVINDERUP INVEST ApSCarsten Jensen erstatter Johannes Christian Møller i styret for VINDERUP INVEST ApS etter en periode på 27 år.Se mere
14. oktober 2013Carsten Jensen blir med i styretVINDERUP BOGTRYKKERI ApSCarsten Jensen erstatter Johannes Christian Møller i styret for VINDERUP BOGTRYKKERI ApS etter en periode på 7 år.Se mere
25. september 2013AdresseendringPARITAS ADMINISTRATION ApSPARITAS ADMINISTRATION ApS flytter til ny adresse i Frederikssund. Johannes Christian Møller er styreleder.Se mere
25. september 2013AdresseendringC & E HOLDING ApSC & E HOLDING ApS flytter til ny adresse i Frederikssund. Johannes Christian Møller er styreleder.Se mere
25. september 2013AdresseendringKOLDING KOPI ApSKOLDING KOPI ApS flytter til ny adresse i Frederikssund. Johannes Christian Møller er styreleder.Se mere
25. september 2013AdresseendringPARITAS KOLDING A/SPARITAS KOLDING A/S flytter til ny adresse i Frederikssund. Johannes Christian Møller er styreleder.Se mere
25. september 2013AdresseendringPRINFOPARITAS INTERACTIVE ApSPRINFOPARITAS INTERACTIVE ApS flytter til ny adresse i Frederikssund. Johannes Christian Møller er styreleder.Se mere
25. september 2013AdresseendringPARITAS DIGITAL SERVICE A/SPARITAS DIGITAL SERVICE A/S flytter til ny adresse i Frederikssund. Johannes Christian Møller er styreleder.Se mere
18. juni 2013Regnskap for 2012 offentligjortPARITAS DIGITAL SERVICE A/SPARITAS DIGITAL SERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Johannes Christian Møller er styreleder.Se mere
18. juni 2013Regnskap for 2012 offentligjortC & E HOLDING ApSC & E HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Johannes Christian Møller er styreleder.Se mere