29. november 2022Endring i eierkretsenFENWAA ApSJohannes Christian Waagensen er ikke lenger registrert som reell eier av FENWAA ApS.Se mere
20. mai 2022Johannes Christian Waagensen forlater ledelsenWaagensen Holding IVSJohannes Christian Waagensen forlater ledelsen for Waagensen Holding IVS etter en periode på 3 år.Se mere
20. mai 2022Endring i eierkretsenWaagensen Holding IVSJohannes Christian Waagensen er ikke lenger registrert som reell eier av Waagensen Holding IVS.Se mere
21. desember 2021Ny status UNDER KONKURSFENWAA ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Johannes Christian Waagensen eier 50% av virksomheten.Se mere
24. september 2021Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGFENWAA ApSTidligere status: Under frivillig likvidation. Johannes Christian Waagensen eier 50% av virksomheten.Se mere
18. juli 2021Overskudd på DKK 0 Waagensen Holding IVSWaagensen Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Johannes Christian Waagensen er medlem af ledelsen.Se mere
14. september 2020Overskudd på DKK 0 Waagensen Holding IVSWaagensen Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Johannes Christian Waagensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. januar 2020Johannes Christian Waagensen forlater ledelsenFENWAA ApSJohannes Christian Waagensen forlater ledelsen for FENWAA ApS etter en periode på 7 måneder.Se mere
13. januar 2020Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONFENWAA ApSTidligere status: Normal. Johannes Christian Waagensen eier 50% av virksomheten.Se mere
13. juni 2019StiftelseFENWAA ApSFENWAA ApS stiftes i bransjen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. Johannes Christian Waagensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2019Overskudd på DKK 0 Waagensen Holding IVSWaagensen Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 26. januar 2018 til 31. desember 2018. Johannes Christian Waagensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2019Ny status NORMALWaagensen Holding IVSTidligere status: Under tvangsopløsning. Johannes Christian Waagensen er medlem af ledelsen.Se mere
9. desember 2018Johannes Christian Waagensen blir med i ledelsenWaagensen Holding IVSJohannes Christian Waagensen blir med i ledelsen for Waagensen Holding IVS.Se mere
27. november 2018Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGWaagensen Holding IVSTidligere status: Normal. Johannes Christian Waagensen eier 100% av virksomheten.Se mere
26. januar 2018StiftelseWaagensen Holding IVSWaagensen Holding IVS stiftes i bransjen anden teknisk rådgivning. Johannes Christian Waagensen eier 100% av virksomheten.Se mere