20. mai 2006Johannes Engholm Johansen forlater ledelsenTOPCO A/SJohannes Engholm Johansen forlater ledelsen for TOPCO A/S etter en periode på 17 år.Se mere
4. august 2005Jens Møller Lee forlater styretTOPCO A/SJens Møller Lee forlater styret for TOPCO A/S etter en periode på 2 år. Johannes Engholm Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juli 2005Frede Flyvholm blir med i styretTOPCO A/SFrede Flyvholm blir med i styret for TOPCO A/S. Johannes Engholm Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortTOPCO A/STOPCO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Johannes Engholm Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortTOPCO A/STOPCO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Johannes Engholm Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortTOPCO A/STOPCO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Johannes Engholm Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 2003Erstatning i styretTOPCO A/S4 endringer i styret for TOPCO A/S. Johannes Engholm Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortTOPCO A/STOPCO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Johannes Engholm Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2002Niels Peter Møller forlater styretTOPCO A/SNiels Peter Møller forlater styret for TOPCO A/S etter en periode på 12 måneder. Johannes Engholm Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortTOPCO A/STOPCO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Johannes Engholm Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2001Erstatning i styretTOPCO A/S3 endringer i styret for TOPCO A/S. Johannes Engholm Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
22. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortTOPCO A/STOPCO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Johannes Engholm Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
14. april 2000Finn Larsen blir adm. direktørTOPCO A/SFinn Larsen blir adm. direktør i TOPCO A/S. Johannes Engholm Johansen er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
1. april 2000Nytt navn: TOPCO A/SBESLACO A/SBESLACO A/S skifter navn til TOPCO A/S. Johannes Engholm Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortBESLACO A/SBESLACO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Johannes Engholm Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
29. april 1999Erstatning i styretBESLACO A/S3 endringer i styret for BESLACO A/S. Johannes Engholm Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
27. april 1999Johannes Engholm Johansen forlater styretDDK FONDENJohannes Engholm Johansen forlater styret for DDK FONDEN etter en periode på 8 år.Se mere
23. oktober 1998Erstatning i styretDDK FONDEN5 endringer i styret for DDK FONDEN. Johannes Engholm Johansen er fortsatt styremedlem.Se mere
15. september 1998Palle Vedberg Holm forlater styretBESLACO A/SPalle Vedberg Holm forlater styret for BESLACO A/S etter en periode på 10 år. Johannes Engholm Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 1998Regnskap for 1997 offentligjortBESLACO A/SBESLACO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Johannes Engholm Johansen er medlem af ledelsen.Se mere