20. augustJens Rosenfeldt slutter som adm. direktørSAYORANGE ApSJens Rosenfeldt slutter som adm. direktør i SAYORANGE ApS. Johannes Gjerris er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
20. augustJens Rosenfeldt slutter som adm. direktørRosenfeldt Fotografi ApSJens Rosenfeldt slutter som adm. direktør i Rosenfeldt Fotografi ApS. Johannes Gjerris er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
20. augustNye navn i styretRosenfeldt Fotografi ApS2 nye medlemmer blir med i styret for Rosenfeldt Fotografi ApS. Johannes Gjerris er medlem af ledelsen.Se mere
20. augustNye navn i styretSAYORANGE ApS2 nye medlemmer blir med i styret for SAYORANGE ApS. Johannes Gjerris er medlem af ledelsen.Se mere
20. augustEndring i eierkretsenRosenfeldt Fotografi ApSJens Rosenfeldt er ikke lenger registrert som reell eier av Rosenfeldt Fotografi ApS. Johannes Gjerris er medlem af ledelsen.Se mere
20. augustEndring i eierkretsenSAYORANGE ApSJens Rosenfeldt er ikke lenger registrert som reell eier av SAYORANGE ApS. Johannes Gjerris er medlem af ledelsen.Se mere
13. maiOverskudd på DKK 39.790 Gjerris ApSGjerris ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Johannes Gjerris er medlem af ledelsen.Se mere
13. maiOverskudd på DKK 2,0 mio.Rosenfeldt Fotografi ApSRosenfeldt Fotografi ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Johannes Gjerris er medlem af ledelsen.Se mere
13. maiOverskudd på DKK 305.458 SAYORANGE ApSSAYORANGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Johannes Gjerris er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2023Johannes Gjerris blir med i ledelsenRosenfeldt Fotografi ApSJohannes Gjerris blir med i ledelsen for Rosenfeldt Fotografi ApS.Se mere
5. juli 2023Jens Rosenfeldt blir adm. direktørRosenfeldt Fotografi ApSJens Rosenfeldt blir adm. direktør i Rosenfeldt Fotografi ApS. Johannes Gjerris er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
5. juli 2023Jens Rosenfeldt blir adm. direktørSAYORANGE ApSJens Rosenfeldt blir adm. direktør i SAYORANGE ApS. Johannes Gjerris er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
15. juni 2023Overskudd på DKK 151.945 SAYORANGE ApSSAYORANGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 30. april. Johannes Gjerris er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2023Overskudd på DKK 82.369 Gjerris ApSGjerris ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Johannes Gjerris er medlem af ledelsen.Se mere
10. februar 2023Endring i eierkretsenSAYORANGE ApSJens Rosenfeldt øker sitt reelle eierskap av SAYORANGE ApS. Johannes Gjerris er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2022Overskudd på DKK 166.600 Gjerris ApSGjerris ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Johannes Gjerris er medlem af ledelsen.Se mere
4. april 2022AdresseendringSAYORANGE ApSSAYORANGE ApS flytter fra Måløv til Gentofte. Johannes Gjerris er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2022Johannes Gjerris blir med i ledelsenSAYORANGE ApSJohannes Gjerris erstatter Rasmus Ranum Nielsen i ledelsen for SAYORANGE ApS etter en periode på 6 år.Se mere
1. april 2022Endring i eierkretsenSAYORANGE ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av SAYORANGE ApS. Johannes Gjerris er medlem af ledelsen.Se mere
9. september 2021Endring i eierkretsenRosenfeldt Studios ApSJohannes Gjerris er ikke lenger registrert som reell eier av Rosenfeldt Studios ApS.Se mere