9. oktober 2012Frede Jensen blir med i styretFONDEN KONCERTSALEN ALSIONFrede Jensen erstatter Johannes Heesch i styret for FONDEN KONCERTSALEN ALSION etter en periode på 4 år.Se mere
18. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortFONDEN KONCERTSALEN ALSIONFONDEN KONCERTSALEN ALSION offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Johannes Heesch er medlem av styret.Se mere
16. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortFONDEN KONCERTSALEN ALSIONFONDEN KONCERTSALEN ALSION offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Johannes Heesch er medlem av styret.Se mere
25. august 2010Jes Lykke Nygård Johansen blir med i styretFONDEN KONCERTSALEN ALSIONJes Lykke Nygård Johansen erstatter Torben Lindvang i styret for FONDEN KONCERTSALEN ALSION etter en periode på 3 år. Johannes Heesch er fortsatt styremedlem.Se mere
1. juli 2010Poul Valdemar Nielsen blir med i ledelsenFONDEN KONCERTSALEN ALSIONPoul Valdemar Nielsen blir med i ledelsen for FONDEN KONCERTSALEN ALSION. Johannes Heesch er medlem av styret.Se mere
30. juni 2010Svend Åge Madsen forlater ledelsenFONDEN KONCERTSALEN ALSIONSvend Åge Madsen forlater ledelsen for FONDEN KONCERTSALEN ALSION etter en periode på 5 år. Johannes Heesch er medlem av styret.Se mere
11. februar 2010Regnskap for 2009 offentligjortFONDEN KONCERTSALEN ALSIONFONDEN KONCERTSALEN ALSION offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Johannes Heesch er medlem av styret.Se mere
17. mars 2009Regnskap for 2008 offentligjortFONDEN KONCERTSALEN ALSIONFONDEN KONCERTSALEN ALSION offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Johannes Heesch er medlem av styret.Se mere
17. november 2008Johannes Heesch blir med i styretFONDEN KONCERTSALEN ALSIONJohannes Heesch blir med i styret for FONDEN KONCERTSALEN ALSION.Se mere