19. mars 2012Johannes Immanuel Olsen forlater ledelsenSNEDKERGÅRDEN NR. HERLEV ApSJohannes Immanuel Olsen forlater ledelsen for SNEDKERGÅRDEN NR. HERLEV ApS etter en periode på 26 år.Se mere
9. mars 2012Johannes Immanuel Olsen forlater ledelsenVOLDBYCO ApSJohannes Immanuel Olsen forlater ledelsen for VOLDBYCO ApS etter en periode på 2 år.Se mere
21. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjortSNEDKERGÅRDEN NR. HERLEV ApSSNEDKERGÅRDEN NR. HERLEV ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2010 til 30. september. Johannes Immanuel Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjortVOLDBYCO ApSVOLDBYCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2010 til 30. september. Johannes Immanuel Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2011AdresseendringVOLDBYCO ApSVOLDBYCO ApS flytter fra Lynge til Hillerød. Johannes Immanuel Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2011AdresseendringSNEDKERGÅRDEN NR. HERLEV ApSSNEDKERGÅRDEN NR. HERLEV ApS flytter til ny adresse i Lynge. Johannes Immanuel Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortSNEDKERGÅRDEN NR. HERLEV ApSSNEDKERGÅRDEN NR. HERLEV ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2009 til 30. september. Johannes Immanuel Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortVOLDBYCO ApSVOLDBYCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2009 til 30. september. Johannes Immanuel Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. januar 2010Johannes Immanuel Olsen blir med i ledelsenVOLDBYCO ApSJohannes Immanuel Olsen erstatter Martin Voldby Olsen i ledelsen for VOLDBYCO ApS etter en periode på 2 år.Se mere
17. desember 2009Regnskap for 2009 offentligjortSNEDKERGÅRDEN NR. HERLEV ApSSNEDKERGÅRDEN NR. HERLEV ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2008 til 30. september. Johannes Immanuel Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2008Regnskap for 2008 offentligjortSNEDKERGÅRDEN NR. HERLEV ApSSNEDKERGÅRDEN NR. HERLEV ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2007 til 30. september. Johannes Immanuel Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhedSNEDKERGÅRDEN NR. HERLEV ApSTidligere bransje: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger. Johannes Immanuel Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2007Regnskap for 2007 offentligjortSNEDKERGÅRDEN NR. HERLEV ApSSNEDKERGÅRDEN NR. HERLEV ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2006 til 30. september. Johannes Immanuel Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2006Regnskap for 2006 offentligjortSNEDKERGÅRDEN NR. HERLEV ApSSNEDKERGÅRDEN NR. HERLEV ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2005 til 30. september. Johannes Immanuel Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2005Regnskap for 2005 offentligjortSNEDKERGÅRDEN NR. HERLEV ApSSNEDKERGÅRDEN NR. HERLEV ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2004 til 30. september. Johannes Immanuel Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2004Regnskap for 2004 offentligjortSNEDKERGÅRDEN NR. HERLEV ApSSNEDKERGÅRDEN NR. HERLEV ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2003 til 30. september. Johannes Immanuel Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. januar 2004Johannes Immanuel Olsen forlater ledelsenHÅNDVÆRKSHJÆLPEN ApSJohannes Immanuel Olsen forlater ledelsen for HÅNDVÆRKSHJÆLPEN ApS etter en periode på 5 år.Se mere
1. januar 2004Endring i eierkretsenHÅNDVÆRKSHJÆLPEN ApSAnders Lysholm Christensen registrert som reell eier av HÅNDVÆRKSHJÆLPEN ApS. Johannes Immanuel Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortHÅNDVÆRKSHJÆLPEN ApSHÅNDVÆRKSHJÆLPEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2002 til 30. september. Johannes Immanuel Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortSNEDKERGÅRDEN NR. HERLEV ApSSNEDKERGÅRDEN NR. HERLEV ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2002 til 30. september. Johannes Immanuel Olsen er medlem af ledelsen.Se mere