JOHANNES JENSEN OG HELLE MAU JENSENS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Johannes Jensen er medlem av styret.
JOHANNES JENSEN OG HELLE MAU JENSENS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Johannes Jensen er medlem av styret.