12. juliUnderskudd på DKK 233.069 Gammelby Agro ApSGammelby Agro ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Johannes Leonhard Enevoldsen er styreleder.Se mere
5. juliOverskudd på DKK 18 mio.LØGAGER MINKFARM A/SLØGAGER MINKFARM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Johannes Leonhard Enevoldsen er styreleder.Se mere
22. februarAdresseendringGammelby Agro ApSGammelby Agro ApS flytter til ny adresse i Ørnhøj. Johannes Leonhard Enevoldsen er styreleder.Se mere
31. desember 2023Endring i eierkretsenGammelby Agro ApSHenning Harregaard er ikke lenger registrert som reell eier av Gammelby Agro ApS. Johannes Leonhard Enevoldsen er styreleder.Se mere
31. oktober 2023AdresseendringKICLA HOLDING ApSKICLA HOLDING ApS flytter fra Tim til Ringkøbing. Johannes Leonhard Enevoldsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 2023Overskudd på DKK 446.748 KICLA HOLDING ApSKICLA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Johannes Leonhard Enevoldsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2023AdresseendringGammelby Agro ApSGammelby Agro ApS flytter til ny adresse i Ørnhøj. Johannes Leonhard Enevoldsen er styreleder.Se mere
21. juni 2023Overskudd på DKK 16 mio.LØGAGER MINKFARM A/SLØGAGER MINKFARM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Johannes Leonhard Enevoldsen er styreleder.Se mere
2. april 2023Overskudd på DKK 89.427 Gammelby Agro ApSGammelby Agro ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Johannes Leonhard Enevoldsen er styreleder.Se mere
8. oktober 2022Overskudd på DKK 89.194 KICLA HOLDING ApSKICLA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Johannes Leonhard Enevoldsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2022Underskudd på DKK 2,0 mio.LØGAGER MINKFARM A/SLØGAGER MINKFARM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Johannes Leonhard Enevoldsen er styreleder.Se mere
27. juni 2022 · Give AvisKendt erhvervsfamilie køber vestjysk tarteleteventyr: 'Man kan kalde det en lykkelig skilsmisse'Af det centrale virksomhedsregister fremgår det, at Johannes Leonhard Enevoldsen, Henning Harregaard samt Stefan Harregaard udtræder af Humlums bestyrelse. Les artikkel
24. juni 2022 · Food SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerKlaus Skov Eskildsen er udnævnt som bestyrelsesformand i stedet for Johannes Leonhard Enevoldsen. Les artikkel
20. juni 2022Johannes Leonhard Enevoldsen forlater styretHUMLUM A/SJohannes Leonhard Enevoldsen forlater styret for HUMLUM A/S etter en periode på 24 år.Se mere
20. mai 2022Overskudd på DKK 131.077 Gammelby Agro ApSGammelby Agro ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Johannes Leonhard Enevoldsen er styreleder.Se mere
19. mai 2022Overskudd på DKK 7,3 mio.HUMLUM A/SHUMLUM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Johannes Leonhard Enevoldsen er styreleder.Se mere
18. mai 2022Endring i eierkretsenHUMLUM A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av HUMLUM A/S. Johannes Leonhard Enevoldsen er styreleder.Se mere
6. april 2022Johannes Leonhard Enevoldsen forlater styretRefsgaard Vindmølleprojekt ApSJohannes Leonhard Enevoldsen forlater styret for Refsgaard Vindmølleprojekt ApS etter en periode på 7 år.Se mere
4. oktober 2021Underskudd på DKK 22.985 KICLA HOLDING ApSKICLA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Johannes Leonhard Enevoldsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2021Jens Faurholt blir ny styrelederVL REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKABJens Faurholt erstatter Johannes Leonhard Enevoldsen som styreleder hos VL REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB etter en periode på 12 år.Se mere