11. septemberEndring i eierkretsenaquillo Labs ApSJohannes Øgendahl Lauesen reduserer sitt reelle eierskap av aquillo Labs ApS.Se mere
9. juliUnderskudd på DKK 53.756 aquillo Holding ApSaquillo Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Johannes Øgendahl Lauesen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. juliUnderskudd på DKK 93.589 aquillo Labs ApSaquillo Labs ApS offentliggjør regnskap for perioden 13. september 2022 til 31. desember 2023. Johannes Øgendahl Lauesen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. november 2023Underskudd på DKK 10.389 aquillo Holding ApSaquillo Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 12. september 2022 til 30. april. Johannes Øgendahl Lauesen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. september 2022Stiftelseaquillo Labs ApSaquillo Labs ApS stiftes i bransjen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Johannes Øgendahl Lauesen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. september 2022Stiftelseaquillo Holding ApSaquillo Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Johannes Øgendahl Lauesen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. mars 2004Johannes Øgendahl Lauesen forlater styretQ-NETWORKS A/SJohannes Øgendahl Lauesen forlater styret for Q-NETWORKS A/S etter en periode på 4 år.Se mere
20. mars 2003Johannes Øgendahl Lauesen forlater styretAIRLAN ApSJohannes Øgendahl Lauesen forlater styret for AIRLAN ApS etter en periode på 4 år.Se mere
20. mars 2003Johannes Øgendahl Lauesen forlater ledelsenAIRLAN ApSJohannes Øgendahl Lauesen forlater ledelsen for AIRLAN ApS etter en periode på 4 år.Se mere
1. januar 2003Ny bransje: UoplystAIRLAN ApSTidligere bransje: Telekommunikation. Johannes Øgendahl Lauesen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2003Ny bransje: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med softwareQ-NETWORKS A/STidligere bransje: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Johannes Øgendahl Lauesen er medlem av styret.Se mere
25. november 2002Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGAIRLAN ApSTidligere status: Normal. Johannes Øgendahl Lauesen er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 2002Flere forlater styretAIRLAN ApS2 medlemmer forlater styret for AIRLAN ApS. Johannes Øgendahl Lauesen er medlem af ledelsen.Se mere
22. april 2002Johannes Øgendahl Lauesen forlater ledelsenALL OF IT HOLDING ApSJohannes Øgendahl Lauesen forlater ledelsen for ALL OF IT HOLDING ApS etter en periode på 2 år.Se mere
22. mars 2002Ny status UNDER KONKURSALL OF IT HOLDING ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Johannes Øgendahl Lauesen er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2001Ny status UNDER KONKURSQ-NETWORKS A/STidligere status: Normal. Johannes Øgendahl Lauesen er medlem av styret.Se mere
19. november 2001Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGALL OF IT HOLDING ApSTidligere status: Normal. Johannes Øgendahl Lauesen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortAIRLAN ApSAIRLAN ApS offentliggjør regnskap for perioden 17. august 1999 til 31. desember 2000. Johannes Øgendahl Lauesen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortQ-NETWORKS A/SQ-NETWORKS A/S offentliggjør regnskap for perioden 8. mars 2000 til 31. desember 2000. Johannes Øgendahl Lauesen er medlem av styret.Se mere
19. mars 2001Kurt Nybroe-Nielsen blir med i styretQ-NETWORKS A/SKurt Nybroe-Nielsen blir med i styret for Q-NETWORKS A/S. Johannes Øgendahl Lauesen er fortsatt styremedlem.Se mere