9. mars 2005John Berndt Hansen forlater ledelsenRABBIT ApSJohn Berndt Hansen forlater ledelsen for RABBIT ApS etter en periode på 4 år.Se mere
2. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortRABBIT ApSRABBIT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. John Berndt Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
14. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortRABBIT ApSRABBIT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. John Berndt Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortRABBIT ApSRABBIT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2001 til 31. desember 2001. John Berndt Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 2002Jan Sverker Brøndum blir med i ledelsenEWING ApSJan Sverker Brøndum erstatter John Berndt Hansen i ledelsen for EWING ApS etter en periode på 3 år.Se mere
31. januar 2002Regnskap for 2001 offentligjortRABBIT ApSRABBIT ApS offentliggjør regnskap for perioden 26. juni 2001 til 31. juli 2001. John Berndt Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
14. september 2001AdresseendringEWING ApSEWING ApS flytter til ny adresse i København K. John Berndt Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortEWING ApSEWING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 31. desember 2000. John Berndt Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2001StiftelseRABBIT ApSRABBIT ApS stiftes i bransjen reklamebureauvirksomhed. John Berndt Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
12. august 1999Nytt navn: EWING ApSApS KBUS 38 NR. 3721ApS KBUS 38 NR. 3721 skifter navn til EWING ApS. John Berndt Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
11. august 1999John Berndt Hansen blir med i ledelsenApS KBUS 38 NR. 3721John Berndt Hansen blir med i ledelsen for ApS KBUS 38 NR. 3721.Se mere