23. maiUnderskudd på DKK 81.551 Skovhuset Holding ApSSkovhuset Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. John Bloch Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
14. maiNy bransje: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.Skovhuset Holding ApSTidligere bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. John Bloch Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
4. aprilNy bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.Skovhuset Holding ApSTidligere bransje: Maskinforarbejdning. John Bloch Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
4. aprilNytt navn: Skovhuset Holding ApSTRUSTRUP SMEDIE ApSTRUSTRUP SMEDIE ApS skifter navn til Skovhuset Holding ApS. John Bloch Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
26. april 2023 · ErhvervplusFald i tallene: Trustrup Smedie ApS i Trustrup går fra overskud til underskudSelskabet ledes af direktør John Bloch Rasmussen. Les artikkel
26. april 2023Underskudd på DKK 39.431 TRUSTRUP SMEDIE ApSTRUSTRUP SMEDIE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. John Bloch Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2022Overskudd på DKK 145.498 TRUSTRUP SMEDIE ApSTRUSTRUP SMEDIE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. John Bloch Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2021Overskudd på DKK 54.487 TRUSTRUP SMEDIE ApSTRUSTRUP SMEDIE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. John Bloch Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
11. mars 2020Underskudd på DKK 29.825 TRUSTRUP SMEDIE ApSTRUSTRUP SMEDIE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. John Bloch Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
22. mai 2019Overskudd på DKK 68.540 TRUSTRUP SMEDIE ApSTRUSTRUP SMEDIE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. John Bloch Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2018Underskudd på DKK 3.203 TRUSTRUP SMEDIE ApSTRUSTRUP SMEDIE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. John Bloch Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
3. april 2017Overskudd på DKK 10.071 TRUSTRUP SMEDIE ApSTRUSTRUP SMEDIE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. John Bloch Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2016Overskudd på DKK 7.870 TRUSTRUP SMEDIE ApSTRUSTRUP SMEDIE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. John Bloch Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
24. mars 2015Overskudd på DKK 3.749 TRUSTRUP SMEDIE ApSTRUSTRUP SMEDIE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. John Bloch Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
3. april 2014Overskudd på DKK 457 TRUSTRUP SMEDIE ApSTRUSTRUP SMEDIE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. John Bloch Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2013Underskudd på DKK 14.633 TRUSTRUP SMEDIE ApSTRUSTRUP SMEDIE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. John Bloch Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortTRUSTRUP SMEDIE ApSTRUSTRUP SMEDIE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. John Bloch Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
12. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortTRUSTRUP SMEDIE ApSTRUSTRUP SMEDIE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. John Bloch Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
12. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortTRUSTRUP SMEDIE ApSTRUSTRUP SMEDIE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. John Bloch Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
14. april 2009Regnskap for 2008 offentligjortTRUSTRUP SMEDIE ApSTRUSTRUP SMEDIE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. John Bloch Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere