1. maiEndring i eierkretsenCOMET TRAWL ApSJohn Boberg Brink registrert som reell eier av COMET TRAWL ApS.Se mere
30. aprilEndring i eierkretsenCOMET TRAWL ApSRuben Gade Larsen er ikke lenger registrert som reell eier av COMET TRAWL ApS. John Boberg Brink er medlem af ledelsen.Se mere
29. aprilEndring i eierkretsenCOMET TRAWL ApSJohn Boberg Brink er ikke lenger registrert som reell eier av COMET TRAWL ApS.Se mere
22. aprilRuben Gade Larsen forlater ledelsenCOMET TRAWL ApSRuben Gade Larsen forlater ledelsen for COMET TRAWL ApS etter en periode på 19 år. John Boberg Brink er medlem af ledelsen.Se mere
29. januar · erhvervslivesbjerg.dkKom over stregen: Comet Trawl ApS i Esbjerg fik forvandlet minus til gevinstSelskabet ledes af en direktion, der består af Ruben Gade Larsen og John Boberg Brink. Les artikkel
29. januarOverskudd på DKK 170.031 COMET TRAWL ApSCOMET TRAWL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. John Boberg Brink er medlem af ledelsen.Se mere
26. januar · erhvervslivodense.dkRøde tal forsvandt: Virksomhed i Odense C fik vendt underskud til plusVirksomheden ledes af en direktion, der består af Ruben Gade Larsen og John Boberg Brink. Les artikkel
26. januarOverskudd på DKK 183.219 INOXLINE ApSINOXLINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. John Boberg Brink er medlem af ledelsen.Se mere
25. januar · erhvervslivesbjerg.dkDe røde tal er væk: Boberg Holding ApS i Esbjerg vender tab til plusVirksomheden ledes af direktør John Boberg Brink. Les artikkel
25. januarOverskudd på DKK 94.367 BOBERG HOLDING ApSBOBERG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. John Boberg Brink er medlem af ledelsen.Se mere
10. januar 2023Underskudd på DKK 12.044 INOXLINE ApSINOXLINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 30. september 2022. John Boberg Brink er medlem af ledelsen.Se mere
9. januar 2023Underskudd på DKK 113.859 BOBERG HOLDING ApSBOBERG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. John Boberg Brink er medlem af ledelsen.Se mere
9. januar 2023Underskudd på DKK 131.156 COMET TRAWL ApSCOMET TRAWL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. John Boberg Brink er medlem af ledelsen.Se mere
4. januar 2023AdresseendringINOXLINE ApSINOXLINE ApS flytter fra Fredericia til Odense C. John Boberg Brink er medlem af ledelsen.Se mere
10. mars 2022Underskudd på DKK 98.877 BOBERG HOLDING ApSBOBERG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. John Boberg Brink er medlem af ledelsen.Se mere
10. mars 2022Underskudd på DKK 202.256 COMET TRAWL ApSCOMET TRAWL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. John Boberg Brink er medlem af ledelsen.Se mere
17. januar 2022Underskudd på DKK 45.121 INOXLINE ApSINOXLINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. John Boberg Brink er medlem af ledelsen.Se mere
3. januar 2022John Boberg Brink blir med i ledelsenINOXLINE ApSJohn Boberg Brink blir med i ledelsen for INOXLINE ApS.Se mere
3. januar 2022Endring i eierkretsenINOXLINE ApSJohn Boberg Brink registrert som reell eier av INOXLINE ApS.Se mere
3. mars 2021Overskudd på DKK 319.685 BOBERG HOLDING ApSBOBERG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. John Boberg Brink er medlem af ledelsen.Se mere