ARKITEKTERNE BRUNSGAARD & LAURSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. John Bording Laursen er medlem af ledelsen.
PEDER OXFELDT ApS, BYGGELEDER & ARKITEKTFIRMA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. John Bording Laursen er medlem af ledelsen.