ÅRHUS HAVE OG BELÆGNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. John Dahm Gravgaard Lauridsen er medlem af ledelsen.
ÅRHUS HAVE OG BELÆGNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. John Dahm Gravgaard Lauridsen er medlem af ledelsen.
Jimmy Carlsen erstatter Michael Gudbrandsen i styret for ÅRHUS HAVE OG BELÆGNING A/S etter en periode på 6 år. John Dahm Gravgaard Lauridsen er medlem af ledelsen.
ÅRHUS HAVE OG BELÆGNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. John Dahm Gravgaard Lauridsen er medlem af ledelsen.
Linda Merete Lund erstatter Kasper Uldahl som styreleder hos ÅRHUS HAVE OG BELÆGNING A/S etter en periode på 5 år. John Dahm Gravgaard Lauridsen er medlem af ledelsen.
Linda Merete Lund erstatter Kasper Uldahl som styreleder hos JDL INVEST A/S etter en periode på 4 år. John Dahm Gravgaard Lauridsen er medlem af ledelsen.
ÅRHUS HAVE OG BELÆGNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. John Dahm Gravgaard Lauridsen er medlem af ledelsen.
ÅRHUS HAVE OG BELÆGNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. John Dahm Gravgaard Lauridsen er medlem af ledelsen.