24. april 2001John Damsgaard Nielsen forlater styretBJÆLKERUP BRUGSFORENINGJohn Damsgaard Nielsen forlater styret for BJÆLKERUP BRUGSFORENING etter en periode på 124 år.Se mere
4. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortBJÆLKERUP BRUGSFORENINGBJÆLKERUP BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. John Damsgaard Nielsen er medlem av styret.Se mere
6. april 2000Erstatning i styretBJÆLKERUP BRUGSFORENING3 endringer i styret for BJÆLKERUP BRUGSFORENING. John Damsgaard Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
29. februar 2000AdresseendringBJÆLKERUP BRUGSFORENINGBJÆLKERUP BRUGSFORENING flytter til ny adresse i Store Heddinge. John Damsgaard Nielsen er medlem av styret.Se mere
8. november 1999Annie Lis Andersen forlater styretBJÆLKERUP BRUGSFORENINGAnnie Lis Andersen forlater styret for BJÆLKERUP BRUGSFORENING etter en periode på 122 år. John Damsgaard Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
20. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortBJÆLKERUP BRUGSFORENINGBJÆLKERUP BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. John Damsgaard Nielsen er medlem av styret.Se mere
20. mai 1998Regnskap for 1997 offentligjortBJÆLKERUP BRUGSFORENINGBJÆLKERUP BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. John Damsgaard Nielsen er medlem av styret.Se mere
14. mai 1998Hanne Wæver forlater styretBJÆLKERUP BRUGSFORENINGHanne Wæver forlater styret for BJÆLKERUP BRUGSFORENING etter en periode på 121 år. John Damsgaard Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
6. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortBJÆLKERUP BRUGSFORENINGBJÆLKERUP BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. John Damsgaard Nielsen er medlem av styret.Se mere
6. juni 1996Regnskap for 1995 offentligjortBJÆLKERUP BRUGSFORENINGBJÆLKERUP BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. John Damsgaard Nielsen er medlem av styret.Se mere
7. mai 1996Anni Elise Kofod forlater styretBJÆLKERUP BRUGSFORENINGAnni Elise Kofod forlater styret for BJÆLKERUP BRUGSFORENING etter en periode på 119 år. John Damsgaard Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
15. juni 1877StiftelseBJÆLKERUP BRUGSFORENINGBJÆLKERUP BRUGSFORENING stiftes i bransjen kolonialhandel. John Damsgaard Nielsen er medlem av styret.Se mere