EJENDOMSSELSKABET DANSKE HOTELLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. John Eigil Olsdorf er medlem af ledelsen.
EJENDOMSSELSKABET GOLF HOTEL VIBORG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. John Eigil Olsdorf er medlem af ledelsen.
Driftsselskabet Golf Hotel Viborg A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. John Eigil Olsdorf er medlem av styret.
HOTEL VISSENBJERG STORKRO AF 1.2.2006 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. John Eigil Olsdorf er medlem av styret.
Hotel Juelsminde Strand af 1.7.2015 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. John Eigil Olsdorf er medlem av styret.