2. februarOverskudd på DKK 746.031 JE LARSEN HOLDING TVERSTED ApSJE LARSEN HOLDING TVERSTED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. John Ejstrup Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. februarOverskudd på DKK 696.747 TVERSTED KØBMANDSGÅRD A/STVERSTED KØBMANDSGÅRD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. John Ejstrup Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. januarJohn Ejstrup Larsen forlater ledelsenDE 2 STUER ApSJohn Ejstrup Larsen forlater ledelsen for DE 2 STUER ApS etter en periode på 3 år.Se mere
17. januarEndring i eierkretsenDE 2 STUER ApSJohn Ejstrup Larsen er ikke lenger registrert som reell eier av DE 2 STUER ApS.Se mere
27. november 2023Overskudd på DKK 100.207 DE 2 STUER ApSDE 2 STUER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. John Ejstrup Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2023John Ejstrup Larsen forlater ledelsenVibe Tversted ApSJohn Ejstrup Larsen forlater ledelsen for Vibe Tversted ApS etter en periode på 5 år.Se mere
15. juni 2023Endring i eierkretsenVibe Tversted ApSJohn Ejstrup Larsen er ikke lenger registrert som reell eier av Vibe Tversted ApS.Se mere
27. januar 2023Underskudd på DKK 21.116 Vibe Tversted ApSVibe Tversted ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. John Ejstrup Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. januar 2023Overskudd på DKK 688.582 TVERSTED KØBMANDSGÅRD A/STVERSTED KØBMANDSGÅRD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. John Ejstrup Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. januar 2023Overskudd på DKK 719.222 JE LARSEN HOLDING TVERSTED ApSJE LARSEN HOLDING TVERSTED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. John Ejstrup Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. januar 2023Overskudd på DKK 80.771 DE 2 STUER ApSDE 2 STUER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. John Ejstrup Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. februar 2022Overskudd på DKK 1,6 mio.TVERSTED KØBMANDSGÅRD A/STVERSTED KØBMANDSGÅRD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. John Ejstrup Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2022Overskudd på DKK 91.312 DE 2 STUER ApSDE 2 STUER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 30. september 2021. John Ejstrup Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2022Overskudd på DKK 1,6 mio.JE LARSEN HOLDING TVERSTED ApSJE LARSEN HOLDING TVERSTED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. John Ejstrup Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. januar 2022Overskudd på DKK 12.533 Vibe Tversted ApSVibe Tversted ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. John Ejstrup Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. april 2021Overskudd på DKK 146.192 DE 2 STUER ApSDE 2 STUER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. John Ejstrup Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. januar 2021Overskudd på DKK 1,3 mio.TVERSTED KØBMANDSGÅRD A/STVERSTED KØBMANDSGÅRD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. John Ejstrup Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. januar 2021Overskudd på DKK 1,3 mio.JE LARSEN HOLDING TVERSTED ApSJE LARSEN HOLDING TVERSTED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. John Ejstrup Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2021John Ejstrup Larsen blir med i ledelsenDE 2 STUER ApSJohn Ejstrup Larsen blir med i ledelsen for DE 2 STUER ApS.Se mere
1. januar 2021Endring i eierkretsenDE 2 STUER ApSJohn Ejstrup Larsen registrert som reell eier av DE 2 STUER ApS.Se mere