27. juni 2016John Erik Larsen forlater styretFOLMERHUS A/SJohn Erik Larsen forlater styret for FOLMERHUS A/S etter en periode på 7 år.Se mere
30. november 2015Underskudd på DKK 887.245 FOLMERHUS A/SFOLMERHUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. John Erik Larsen er medlem av styret.Se mere
2. desember 2014Underskudd på DKK 317.296 FOLMERHUS A/SFOLMERHUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. John Erik Larsen er medlem av styret.Se mere
5. desember 2013Underskudd på DKK 336.329 FOLMERHUS A/SFOLMERHUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. John Erik Larsen er medlem av styret.Se mere
9. januar 2013John Erik Larsen forlater styretMÄCKLER ERHVERVSBYG ApSJohn Erik Larsen forlater styret for MÄCKLER ERHVERVSBYG ApS etter en periode på 9 år.Se mere
8. desember 2012Overskudd på DKK 31.759 FOLMERHUS A/SFOLMERHUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. John Erik Larsen er medlem av styret.Se mere
25. april 2012John Erik Larsen forlater styretK/S GODTHÅBSVEJ 205-207John Erik Larsen forlater styret for K/S GODTHÅBSVEJ 205-207 etter en periode på 3 år.Se mere
24. april 2012Mette Jytte Larsen blir med i styretPUNICA A/SMette Jytte Larsen erstatter John Erik Larsen i styret for PUNICA A/S etter en periode på 22 år.Se mere
24. april 2012Mette Jytte Larsen blir med i styretI-CAP A/SMette Jytte Larsen erstatter John Erik Larsen i styret for I-CAP A/S etter en periode på 11 år.Se mere
24. april 2012Mette Jytte Larsen blir med i styretGERMINI A/SMette Jytte Larsen erstatter John Erik Larsen i styret for GERMINI A/S etter en periode på 11 år.Se mere
24. april 2012John Erik Larsen forlater ledelsenPUNICA A/SJohn Erik Larsen forlater ledelsen for PUNICA A/S etter en periode på 22 år.Se mere
20. mars 2012Ulrik Kenneth Larsen blir med i styretELEKTAS EL-INSTALLATIONER A/SUlrik Kenneth Larsen erstatter John Erik Larsen i styret for ELEKTAS EL-INSTALLATIONER A/S etter en periode på 29 år.Se mere
9. mars 2012John Erik Larsen forlater styretEJENDOMSSELSKABET 5 AX TÅSTRUP A/SJohn Erik Larsen forlater styret for EJENDOMSSELSKABET 5 AX TÅSTRUP A/S etter en periode på 6 år.Se mere
20. januar 2012Regnskap for 2011 offentligjortMÄCKLER ERHVERVSBYG ApSMÄCKLER ERHVERVSBYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2010 til 31. juli 2011. John Erik Larsen er medlem av styret.Se mere
20. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjortEJENDOMSSELSKABET 5 AX TÅSTRUP A/SEJENDOMSSELSKABET 5 AX TÅSTRUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. John Erik Larsen er medlem av styret.Se mere
20. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjortFOLMERHUS A/SFOLMERHUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. John Erik Larsen er medlem av styret.Se mere
23. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortK/S KMNG EJENDOMMEK/S KMNG EJENDOMME offentliggjør regnskap for perioden 8. oktober 2009 til 31. desember 2010. John Erik Larsen er styreleder.Se mere
31. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortPUNICA A/SPUNICA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. John Erik Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortI-CAP A/SI-CAP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. John Erik Larsen er medlem av styret.Se mere
31. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortGERMINI A/SGERMINI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. John Erik Larsen er medlem av styret.Se mere