28. september 2018Michele Danielle Børresen blir med i ledelsenJOHN E. BØRRESEN HOLDING ApSMichele Danielle Børresen erstatter John Erwin Børresen i ledelsen for JOHN E. BØRRESEN HOLDING ApS etter en periode på 19 år.Se mere
28. september 2018Endring i eierkretsenJOHN E. BØRRESEN HOLDING ApSJohn Erwin Børresen er ikke lenger registrert som reell eier av JOHN E. BØRRESEN HOLDING ApS.Se mere
14. september 2017Overskudd på DKK 25.835 JOHN E. BØRRESEN HOLDING ApSJOHN E. BØRRESEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. John Erwin Børresen er medlem af ledelsen.Se mere
27. oktober 2016Underskudd på DKK 28.565 JOHN E. BØRRESEN HOLDING ApSJOHN E. BØRRESEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. John Erwin Børresen er medlem af ledelsen.Se mere
6. oktober 2015Underskudd på DKK 1.305 JOHN E. BØRRESEN HOLDING ApSJOHN E. BØRRESEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. John Erwin Børresen er medlem af ledelsen.Se mere
26. september 2014Overskudd på DKK 4.752 JOHN E. BØRRESEN HOLDING ApSJOHN E. BØRRESEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. John Erwin Børresen er medlem af ledelsen.Se mere
13. november 2013Overskudd på DKK 130.431 JOHN E. BØRRESEN HOLDING ApSJOHN E. BØRRESEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. John Erwin Børresen er medlem af ledelsen.Se mere
11. februar 2013John Erwin Børresen forlater ledelsenTANDLÆGE JOHN BØRRESEN ApSJohn Erwin Børresen forlater ledelsen for TANDLÆGE JOHN BØRRESEN ApS etter en periode på 19 år.Se mere
25. oktober 2012Overskudd på DKK 144.730 JOHN E. BØRRESEN HOLDING ApSJOHN E. BØRRESEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. John Erwin Børresen er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2012Overskudd på DKK 159.350 TANDLÆGE JOHN BØRRESEN ApSTANDLÆGE JOHN BØRRESEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. John Erwin Børresen er medlem af ledelsen.Se mere
25. november 2011John Erwin Børresen forlater styretE. BØRRESEN MEDICINSKE APPARATER ApSJohn Erwin Børresen forlater styret for E. BØRRESEN MEDICINSKE APPARATER ApS etter en periode på 37 år.Se mere
25. november 2011John Erwin Børresen forlater ledelsenE. BØRRESEN MEDICINSKE APPARATER ApSJohn Erwin Børresen forlater ledelsen for E. BØRRESEN MEDICINSKE APPARATER ApS etter en periode på 37 år.Se mere
11. oktober 2011Regnskap for 2011 offentligjortJOHN E. BØRRESEN HOLDING ApSJOHN E. BØRRESEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. John Erwin Børresen er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2011Regnskap for 2011 offentligjortTANDLÆGE JOHN BØRRESEN ApSTANDLÆGE JOHN BØRRESEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. John Erwin Børresen er medlem af ledelsen.Se mere
14. januar 2011John Erwin Børresen forlater ledelsenSKIBBY DENTAL LABORATORIUM ApSJohn Erwin Børresen forlater ledelsen for SKIBBY DENTAL LABORATORIUM ApS etter en periode på 36 år.Se mere
29. november 2010Regnskap for 2010 offentligjortSKIBBY DENTAL LABORATORIUM ApSSKIBBY DENTAL LABORATORIUM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. John Erwin Børresen er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2010Regnskap for 2010 offentligjortJOHN E. BØRRESEN HOLDING ApSJOHN E. BØRRESEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. John Erwin Børresen er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2010Regnskap for 2010 offentligjortE. BØRRESEN MEDICINSKE APPARATER ApSE. BØRRESEN MEDICINSKE APPARATER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. John Erwin Børresen er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2010Regnskap for 2010 offentligjortTANDLÆGE JOHN BØRRESEN ApSTANDLÆGE JOHN BØRRESEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. John Erwin Børresen er medlem af ledelsen.Se mere
27. januar 2010Regnskap for 2009 offentligjortJOHN E. BØRRESEN HOLDING ApSJOHN E. BØRRESEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2009. John Erwin Børresen er medlem af ledelsen.Se mere