17. juniOverskudd på DKK 381 SR AVIATOR ApSSR AVIATOR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. John Haue Damkjær er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni · metal-supply.dkSmedevirksomhed udvider ejerkredsen- De aktive investorer i Executive Capital, Niels Düring Pedersen, Bjarne Kristensen og John Damkjær, kommer med meget forskellig kommerciel, produktions- og ledelsesmæssig baggrund, men har det til fælles, at de hver har over 25 års erfaring med forretningsudvikling. Les artikkel
6. juniEndring i eierkretsenEC Steel ApSNiels Düring Pedersen er ikke lenger registrert som reell eier av EC Steel ApS. John Haue Damkjær er medlem av styret.Se mere
3. juniUnderskudd på DKK 405.235 SR Aviation K/SSR Aviation K/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. John Haue Damkjær er medlem af ledelsen.Se mere
31. maiStiftelseEC Steel ApSEC Steel ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. John Haue Damkjær er medlem av styret.Se mere
30. maiOverskudd på DKK 17 mio.HAUE HOLDING ApSHAUE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. John Haue Damkjær er medlem af ledelsen.Se mere
6. maiUnderskudd på DKK 39.756 EC RM ApSEC RM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. John Haue Damkjær eier 48,1% av virksomheten.Se mere
1. maiMads Ruben Burgdorff Kristensen blir med i ledelsenSR Aviation K/SMads Ruben Burgdorff Kristensen blir med i ledelsen for SR Aviation K/S. John Haue Damkjær er medlem af ledelsen.Se mere
1. maiMads Ruben Burgdorff Kristensen blir med i ledelsenSR AVIATOR ApSMads Ruben Burgdorff Kristensen blir med i ledelsen for SR AVIATOR ApS. John Haue Damkjær er medlem af ledelsen.Se mere
22. aprilNytt navn: RM SPAANTAGNING A/SR. M. SPÅNTAGNING A/SR. M. SPÅNTAGNING A/S skifter navn til RM SPAANTAGNING A/S. John Haue Damkjær eier 41,5% av virksomheten.Se mere
8. aprilOverskudd på DKK 11.705 R. M. SPÅNTAGNING A/SR. M. SPÅNTAGNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. John Haue Damkjær eier 41,5% av virksomheten.Se mere
8. aprilOverskudd på DKK 4,0 mio.R.M. Spåntagning Holding ApSR.M. Spåntagning Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. John Haue Damkjær eier 41,5% av virksomheten.Se mere
5. aprilPeter Holm Sørensen forlater styretR. M. SPÅNTAGNING A/SPeter Holm Sørensen forlater styret for R. M. SPÅNTAGNING A/S etter en periode på 6 år. John Haue Damkjær eier 41,5% av virksomheten.Se mere
5. aprilPeter Holm Sørensen forlater styretR.M. Spåntagning Holding ApSPeter Holm Sørensen forlater styret for R.M. Spåntagning Holding ApS etter en periode på 6 år. John Haue Damkjær eier 41,5% av virksomheten.Se mere
5. aprilFrederik Bjerregaard Jensen blir med i ledelsenR.M. Spåntagning Holding ApSFrederik Bjerregaard Jensen erstatter Peter Holm Sørensen i ledelsen for R.M. Spåntagning Holding ApS etter en periode på 6 år. John Haue Damkjær eier 41,5% av virksomheten.Se mere
1. januarFrederik Bjerregaard Jensen blir med i ledelsenR. M. SPÅNTAGNING A/SFrederik Bjerregaard Jensen blir med i ledelsen for R. M. SPÅNTAGNING A/S. John Haue Damkjær eier 41,5% av virksomheten.Se mere
31. desember 2023Peter Holm Sørensen forlater ledelsenR. M. SPÅNTAGNING A/SPeter Holm Sørensen forlater ledelsen for R. M. SPÅNTAGNING A/S etter en periode på 6 år. John Haue Damkjær eier 41,5% av virksomheten.Se mere
5. juli 2023Knud Foldschack blir med i styretEC RM ApSKnud Foldschack erstatter Michael Evald Jørgensen i styret for EC RM ApS etter en periode på 4 år. John Haue Damkjær eier 48,1% av virksomheten.Se mere
5. juli 2023Knud Foldschack blir adm. direktørEC RM ApSKnud Foldschack erstatter Michael Evald Jørgensen som adm. direktør i EC RM ApS. John Haue Damkjær eier 48,1% av virksomheten.Se mere
3. juli 2023Underskudd på DKK 584 SR AVIATOR ApSSR AVIATOR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. John Haue Damkjær er medlem af ledelsen.Se mere