19. juliUnderskudd på DKK 283.239 Harry Nielsens Eftf. ApSHarry Nielsens Eftf. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. John Henrik Friberg eier 50% av virksomheten.Se mere
19. juliUnderskudd på DKK 120.568 LA CARTA KØKKEN ApSLA CARTA KØKKEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. John Henrik Friberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. juliOverskudd på DKK 1,8 mio.JOHN FRIBERG HOLDING ApSJOHN FRIBERG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. John Henrik Friberg er medlem af ledelsen.Se mere
18. juliOverskudd på DKK 332.514 LA CARTA BYG A/SLA CARTA BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. John Henrik Friberg er medlem af ledelsen.Se mere
18. juliOverskudd på DKK 1,2 mio.LA - CARTA BYG & BOLIG ApSLA - CARTA BYG & BOLIG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. John Henrik Friberg er medlem af ledelsen.Se mere
21. juniUnderskudd på DKK 1.258 FRIDAM ApSFRIDAM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. John Henrik Friberg er medlem af ledelsen.Se mere
13. maiEndring i eierkretsenVVS under ophør 534 ApSJohn Henrik Friberg er ikke lenger registrert som reell eier av VVS under ophør 534 ApS.Se mere
19. desember 2023Endring i eierkretsenFrirum El ApSJohn Henrik Friberg er ikke lenger registrert som reell eier av Frirum El ApS.Se mere
31. juli 2023Overskudd på DKK 139.422 JOHN FRIBERG HOLDING ApSJOHN FRIBERG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. John Henrik Friberg er medlem af ledelsen.Se mere
17. juli 2023Underskudd på DKK 310.301 LA CARTA BYG A/SLA CARTA BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. John Henrik Friberg er medlem af ledelsen.Se mere
14. juli 2023Overskudd på DKK 81.039 Frirum El ApSFrirum El ApS offentliggjør regnskap for perioden 29. mars 2022 til 31. desember 2022. John Henrik Friberg eier 50% av virksomheten.Se mere
1. juli 2023Underskudd på DKK 4.874 FRIDAM ApSFRIDAM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. John Henrik Friberg er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2023Underskudd på DKK 8.902 LA CARTA KØKKEN ApSLA CARTA KØKKEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. John Henrik Friberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. juni 2023Overskudd på DKK 780.906 LA - CARTA BYG & BOLIG ApSLA - CARTA BYG & BOLIG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. John Henrik Friberg er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2023Underskudd på DKK 244.278 Harry Nielsens Eftf. ApSHarry Nielsens Eftf. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. John Henrik Friberg eier 50% av virksomheten.Se mere
13. juni 2023John Henrik Friberg forlater ledelsenVVS under ophør 534 ApSJohn Henrik Friberg forlater ledelsen for VVS under ophør 534 ApS etter en periode på 4 år.Se mere
13. juni 2023Ny status UNDER KONKURSVVS under ophør 534 ApSTidligere status: Normal. John Henrik Friberg eier 50% av virksomheten.Se mere
12. juni 2023Nytt navn: VVS under ophør 534 ApSLa Carta VVS ApSLa Carta VVS ApS skifter navn til VVS under ophør 534 ApS. John Henrik Friberg er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2022Endring i eierkretsenFrirum El ApSJohn Henrik Friberg registrert som reell eier av Frirum El ApS.Se mere
20. juli 2022Underskudd på DKK 1,0 mio.LA CARTA BYG A/SLA CARTA BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. John Henrik Friberg er medlem af ledelsen.Se mere