29. aprilOverskudd på DKK 142 mio.KVIK A/SKVIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. John-Holger Ørskov Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
29. aprilUnderskudd på DKK 3,9 mio.KVIK RETAIL A/SKVIK RETAIL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. John-Holger Ørskov Hansen er medlem av styret.Se mere
6. oktober 2023John-Holger Ørskov Hansen forlater styretSelskabet af 01.12.1988 A/SJohn-Holger Ørskov Hansen forlater styret for Selskabet af 01.12.1988 A/S etter en periode på 12 år.Se mere
5. juli 2023Nytt navn: Selskabet af 01.12.1988 A/SKVIK PRODUCTION A/SKVIK PRODUCTION A/S skifter navn til Selskabet af 01.12.1988 A/S. John-Holger Ørskov Hansen er medlem av styret.Se mere
28. april 2023Overskudd på DKK 2,4 mio.KVIK RETAIL A/SKVIK RETAIL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. John-Holger Ørskov Hansen er medlem av styret.Se mere
28. april 2023Underskudd på DKK 43.000 KVIK PRODUCTION A/SKVIK PRODUCTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. John-Holger Ørskov Hansen er medlem av styret.Se mere
28. april 2023Overskudd på DKK 217 mio.KVIK A/SKVIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. John-Holger Ørskov Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2022Overskudd på DKK 185.000 KVIK PRODUCTION A/SKVIK PRODUCTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. John-Holger Ørskov Hansen er medlem av styret.Se mere
2. mai 2022Overskudd på DKK 3,5 mio.KVIK RETAIL A/SKVIK RETAIL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. John-Holger Ørskov Hansen er medlem av styret.Se mere
2. mai 2022Overskudd på DKK 209 mio.KVIK A/SKVIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. John-Holger Ørskov Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
23. april 2022 · Vores-RisskovNye virksomheder i Risskov i sidste månedVirksomheden ledes af Per Munk Laustsen, John-Holger Ørskov Hansen og Jens-Peter Poulsen. Les artikkel
27. april 2021Underskudd på DKK 568.000 KVIK RETAIL A/SKVIK RETAIL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. John-Holger Ørskov Hansen er medlem av styret.Se mere
26. april 2021Overskudd på DKK 2,3 mio.KVIK PRODUCTION A/SKVIK PRODUCTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. John-Holger Ørskov Hansen er medlem av styret.Se mere
26. april 2021Overskudd på DKK 146 mio.KVIK A/SKVIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. John-Holger Ørskov Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2020Björn Friedrich Hauber blir ny styrelederKVIK A/SBjörn Friedrich Hauber erstatter Johan Anders Vassberg som styreleder hos KVIK A/S etter en periode på 12 år. John-Holger Ørskov Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
16. april 2020Overskudd på DKK 290.000 KVIK PRODUCTION A/SKVIK PRODUCTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. John-Holger Ørskov Hansen er medlem av styret.Se mere
16. april 2020Underskudd på DKK 1,0 mio.KVIK RETAIL A/SKVIK RETAIL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. John-Holger Ørskov Hansen er medlem av styret.Se mere
16. april 2020Overskudd på DKK 134 mio.KVIK A/SKVIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. John-Holger Ørskov Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
25. april 2019Overskudd på DKK 125 mio.KVIK A/SKVIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. John-Holger Ørskov Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
25. april 2019Overskudd på DKK 503.000 KVIK RETAIL A/SKVIK RETAIL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. John-Holger Ørskov Hansen er medlem av styret.Se mere