16. septemberJohn Jens Asp blir med i styretApS Difko Batteripark IIIJohn Jens Asp blir med i styret for ApS Difko Batteripark III.Se mere
16. septemberSøren Nieboer Lundtofte blir med i ledelsenApS Difko Batteripark IIISøren Nieboer Lundtofte erstatter Johannes Tang Sørensen i ledelsen for ApS Difko Batteripark III etter en periode på 4 måneder. John Jens Asp eier 33,3% av virksomheten.Se mere
16. septemberEndring i eierkretsenApS Difko Batteripark IIIJohn Jens Asp registrert som reell eier av ApS Difko Batteripark III.Se mere
14. februarOverskudd på DKK 935.262 JV HOLDING AALBORG ApSJV HOLDING AALBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. John Jens Asp er medlem af ledelsen.Se mere
13. februarUnderskudd på DKK 63.059 JDL Ejendomme, Nørresundby ApSJDL Ejendomme, Nørresundby ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. John Jens Asp er medlem af ledelsen.Se mere
13. februarOverskudd på DKK 1,2 mio.A-TRADING FUGEKEMI A/SA-TRADING FUGEKEMI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. John Jens Asp er medlem af ledelsen.Se mere
4. mai 2023Overskudd på DKK 1,5 mio.A-TRADING FUGEKEMI A/SA-TRADING FUGEKEMI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. John Jens Asp er medlem af ledelsen.Se mere
4. mai 2023Underskudd på DKK 278.013 JV HOLDING AALBORG ApSJV HOLDING AALBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. John Jens Asp er medlem af ledelsen.Se mere
4. mai 2023Overskudd på DKK 3.927 JDL Ejendomme, Nørresundby ApSJDL Ejendomme, Nørresundby ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. John Jens Asp er medlem af ledelsen.Se mere
22. februar 2022Overskudd på DKK 1,1 mio.JV HOLDING AALBORG ApSJV HOLDING AALBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. John Jens Asp er medlem af ledelsen.Se mere
22. februar 2022Overskudd på DKK 84.728 JDL Ejendomme, Nørresundby ApSJDL Ejendomme, Nørresundby ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. John Jens Asp er medlem af ledelsen.Se mere
21. februar 2022Overskudd på DKK 1,7 mio.A-TRADING FUGEKEMI A/SA-TRADING FUGEKEMI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. John Jens Asp er medlem af ledelsen.Se mere
16. februar 2021Overskudd på DKK 2,8 mio.A-TRADING FUGEKEMI A/SA-TRADING FUGEKEMI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. John Jens Asp er medlem af ledelsen.Se mere
16. februar 2021Overskudd på DKK 26.268 JDL Ejendomme, Nørresundby ApSJDL Ejendomme, Nørresundby ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. John Jens Asp er medlem af ledelsen.Se mere
16. februar 2021Overskudd på DKK 1,5 mio.JV HOLDING AALBORG ApSJV HOLDING AALBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. John Jens Asp er medlem af ledelsen.Se mere
29. april 2020StiftelseJDL Ejendomme, Nørresundby ApSJDL Ejendomme, Nørresundby ApS stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. John Jens Asp er medlem af ledelsen.Se mere
10. mars 2020Overskudd på DKK 881.996 JV HOLDING AALBORG ApSJV HOLDING AALBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. John Jens Asp er medlem af ledelsen.Se mere
10. mars 2020Overskudd på DKK 797.406 A-TRADING FUGEKEMI A/SA-TRADING FUGEKEMI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. John Jens Asp er medlem af ledelsen.Se mere
7. mars 2019Overskudd på DKK 735.940 A-TRADING FUGEKEMI A/SA-TRADING FUGEKEMI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. John Jens Asp er medlem af ledelsen.Se mere
7. mars 2019Overskudd på DKK 292.146 JV HOLDING AALBORG ApSJV HOLDING AALBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. John Jens Asp er medlem af ledelsen.Se mere