1. januar 2001John Juul Moller forlater ledelsenNINA ApSJohn Juul Moller forlater ledelsen for NINA ApS etter en periode på 2 år.Se mere
8. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortNINA ApSNINA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. John Juul Moller er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortNINA ApSNINA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. John Juul Moller er medlem af ledelsen.Se mere
5. mars 1999John Juul Moller blir med i ledelsenNINA ApSJohn Juul Moller blir med i ledelsen for NINA ApS.Se mere