29. juniUnderskudd på DKK 574.887 FRAMBO´S VVS ApSFRAMBO´S VVS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. John Kim Frambo er medlem af ledelsen.Se mere
29. juniUnderskudd på DKK 5.000 FRAMBO VVS HOLDING ApSFRAMBO VVS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. John Kim Frambo er medlem af ledelsen.Se mere
26. juniOverskudd på DKK 87.458 FRAMBO INVEST ApSFRAMBO INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. John Kim Frambo er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2023Overskudd på DKK 113.347 FRAMBO INVEST ApSFRAMBO INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. John Kim Frambo er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2023Underskudd på DKK 858.674 FRAMBO´S VVS ApSFRAMBO´S VVS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. John Kim Frambo er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2023Overskudd på DKK 0 FRAMBO VVS HOLDING ApSFRAMBO VVS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. John Kim Frambo er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2022Underskudd på DKK 43.513 FRAMBO VVS HOLDING ApSFRAMBO VVS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. John Kim Frambo er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2022Overskudd på DKK 976.927 FRAMBO INVEST ApSFRAMBO INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. John Kim Frambo er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2022Underskudd på DKK 359.913 FRAMBO´S VVS ApSFRAMBO´S VVS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. John Kim Frambo er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2021Overskudd på DKK 139.088 FRAMBO´S VVS ApSFRAMBO´S VVS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. John Kim Frambo er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2021Underskudd på DKK 24.692 FRAMBO VVS HOLDING ApSFRAMBO VVS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. John Kim Frambo er medlem af ledelsen.Se mere
20. mai 2021Underskudd på DKK 338.683 FRAMBO INVEST ApSFRAMBO INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. John Kim Frambo er medlem af ledelsen.Se mere
3. september 2020Overskudd på DKK 451.410 FRAMBO INVEST ApSFRAMBO INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. John Kim Frambo er medlem af ledelsen.Se mere
3. september 2020Underskudd på DKK 873.880 FRAMBO´S VVS ApSFRAMBO´S VVS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. John Kim Frambo er medlem af ledelsen.Se mere
3. september 2020Overskudd på DKK 54.202 FRAMBO VVS HOLDING ApSFRAMBO VVS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. John Kim Frambo er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2019Overskudd på DKK 164.938 FRAMBO INVEST ApSFRAMBO INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. John Kim Frambo er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2019Underskudd på DKK 99.823 FRAMBO´S VVS ApSFRAMBO´S VVS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. John Kim Frambo er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2019Underskudd på DKK 128.957 FRAMBO VVS HOLDING ApSFRAMBO VVS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. John Kim Frambo er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2018Underskudd på DKK 2.349 FRAMBO VVS HOLDING ApSFRAMBO VVS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. John Kim Frambo er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2018Overskudd på DKK 100.879 FRAMBO´S VVS ApSFRAMBO´S VVS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. John Kim Frambo er medlem af ledelsen.Se mere