7. januar 2003John Kramer Frandsen forlater styretR. THØGERSEN GULVBELÆGNING ApSJohn Kramer Frandsen forlater styret for R. THØGERSEN GULVBELÆGNING ApS etter en periode på 12 måneder.Se mere
18. februar 2002Inge Birgit Nielsen forlater styretR. THØGERSEN GULVBELÆGNING ApSInge Birgit Nielsen forlater styret for R. THØGERSEN GULVBELÆGNING ApS etter en periode på 3 uker. John Kramer Frandsen er fortsatt styremedlem.Se mere
25. januar 2002John Kramer Frandsen blir med i styretR. THØGERSEN GULVBELÆGNING ApSJohn Kramer Frandsen blir med i styret for R. THØGERSEN GULVBELÆGNING ApS.Se mere
25. januar 2002Per John Bjørkquist blir med i ledelsenR. THØGERSEN GULVBELÆGNING ApSPer John Bjørkquist erstatter Preben Bang Henriksen i ledelsen for R. THØGERSEN GULVBELÆGNING ApS etter en periode på 3 måneder. John Kramer Frandsen er medlem av styret.Se mere
25. januar 2002AdresseendringR. THØGERSEN GULVBELÆGNING ApSR. THØGERSEN GULVBELÆGNING ApS flytter fra Aalborg til Taastrup. John Kramer Frandsen er medlem av styret.Se mere
25. januar 2002Nytt navn: R. THØGERSEN GULVBELÆGNING ApSPBH 27.927 ApSPBH 27.927 ApS skifter navn til R. THØGERSEN GULVBELÆGNING ApS. John Kramer Frandsen er medlem av styret.Se mere
9. oktober 1998John Kramer Frandsen forlater styretICL SORBUS A/SJohn Kramer Frandsen forlater styret for ICL SORBUS A/S etter en periode på 1 år.Se mere
25. september 1998Morten Svendsen blir med i styretICL FINANS A/SMorten Svendsen erstatter John Kramer Frandsen i styret for ICL FINANS A/S etter en periode på 3 år.Se mere
30. juni 1998Lars Kure Juul blir med i styretRC ELECTRONICS A/SLars Kure Juul erstatter John Kramer Frandsen i styret for RC ELECTRONICS A/S etter en periode på 11 måneder.Se mere
8. juni 1998John Helmsøe-Zinck forlater styretRC ELECTRONICS A/SJohn Helmsøe-Zinck forlater styret for RC ELECTRONICS A/S etter en periode på 11 måneder. John Kramer Frandsen er fortsatt styremedlem.Se mere
4. mai 1998Regnskap for 1997 offentligjortICL FINANS A/SICL FINANS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. John Kramer Frandsen er medlem av styret.Se mere
4. mai 1998Regnskap for 1997 offentligjortRC ELECTRONICS A/SRC ELECTRONICS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. John Kramer Frandsen er medlem av styret.Se mere
4. mai 1998John Kramer Frandsen forlater styretDATRIX A/SJohn Kramer Frandsen forlater styret for DATRIX A/S etter en periode på 11 måneder.Se mere
4. mai 1998John Kramer Frandsen forlater styretDANOSI A/SJohn Kramer Frandsen forlater styret for DANOSI A/S etter en periode på 8 år.Se mere
17. april 1998Morten Svendsen blir med i ledelsenICL FINANS A/SMorten Svendsen erstatter John Kramer Frandsen i ledelsen for ICL FINANS A/S etter en periode på 3 år.Se mere
28. juli 1997John Kramer Frandsen blir med i styretRC ELECTRONICS A/SJohn Kramer Frandsen blir med i styret for RC ELECTRONICS A/S.Se mere
21. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortICL FINANS A/SICL FINANS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. John Kramer Frandsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 1997John Kramer Frandsen blir med i styretICL SORBUS A/SJohn Kramer Frandsen blir med i styret for ICL SORBUS A/S.Se mere
30. mai 1997John Kramer Frandsen blir med i styretDATRIX A/SJohn Kramer Frandsen blir med i styret for DATRIX A/S.Se mere
30. mai 1997Nye navn i styretICL FINANS A/S2 nye medlemmer blir med i styret for ICL FINANS A/S. John Kramer Frandsen er medlem af ledelsen.Se mere