7. november 2023Endring i eierkretsenEGÅ WELLNESS ApSJohn Larsen er ikke lenger registrert som reell eier av EGÅ WELLNESS ApS.Se mere
28. oktober 2023John Larsen slutter som adm. direktørEGÅ WELLNESS ApSJohn Larsen slutter som adm. direktør i EGÅ WELLNESS ApS.Se mere
28. oktober 2023John Larsen forlater ledelsenHundehuset Aarhus ApSJohn Larsen forlater ledelsen for Hundehuset Aarhus ApS etter en periode på 2 år.Se mere
28. april 2023Endring i eierkretsenHos Moster ApSJohn Larsen er ikke lenger registrert som reell eier av Hos Moster ApS.Se mere
24. februar 2023John Larsen forlater ledelsenHos Moster ApSJohn Larsen forlater ledelsen for Hos Moster ApS etter en periode på 1 måned.Se mere
12. januar 2023StiftelseHos Moster ApSHos Moster ApS stiftes i bransjen cafeér, værtshuse, diskoteker mv. John Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. januar 2023Underskudd på DKK 723.960 EGÅ WELLNESS ApSEGÅ WELLNESS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. John Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. desember 2022Underskudd på DKK 84.710 Hundehuset Aarhus ApSHundehuset Aarhus ApS offentliggjør regnskap for perioden 5. mai 2021 til 30. juni. John Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. januar 2022AdresseendringHundehuset Aarhus ApSHundehuset Aarhus ApS flytter fra Aarhus C til Egå. John Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2021Underskudd på DKK 105.544 EGÅ WELLNESS ApSEGÅ WELLNESS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. John Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. desember 2021Endring i eierkretsenHundehuset Aarhus ApS2 nye personer registrert som reelle eier av Hundehuset Aarhus ApS. John Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2021Endring i eierkretsenHundehuset Aarhus ApSJohn Larsen er ikke lenger registrert som reell eier av Hundehuset Aarhus ApS.Se mere
15. oktober 2021John Larsen forlater ledelsenBang Pos Systemer ApSJohn Larsen forlater ledelsen for Bang Pos Systemer ApS etter en periode på 12 år.Se mere
15. oktober 2021Endring i eierkretsenBang Pos Systemer ApSJohn Larsen er ikke lenger registrert som reell eier av Bang Pos Systemer ApS.Se mere
5. mai 2021StiftelseHundehuset Aarhus ApSHundehuset Aarhus ApS stiftes i bransjen frisørsaloner. John Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 2021Underskudd på DKK 6.821 TD Systemer ApSTD Systemer ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. John Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. november 2020Overskudd på DKK 12.840 EGÅ WELLNESS ApSEGÅ WELLNESS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. juni. John Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. mars 2020Underskudd på DKK 269.077 TD Systemer ApSTD Systemer ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. John Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. februar 2020Underskudd på DKK 246.310 EGÅ WELLNESS ApSEGÅ WELLNESS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. John Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. april 2019Endring i eierkretsenSelskabet af 17.5.2010 ApSJohn Larsen er ikke lenger registrert som reell eier av Selskabet af 17.5.2010 ApS.Se mere