31. oktober 2007John Larsen forlater ledelsenØBRO MURERSERVICE AF 1.4.1999 ApSJohn Larsen forlater ledelsen for ØBRO MURERSERVICE AF 1.4.1999 ApS etter en periode på 6 år.Se mere
16. januar 2007Ny status UNDER KONKURSØBRO MURERSERVICE AF 1.4.1999 ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. John Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2006Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGØBRO MURERSERVICE AF 1.4.1999 ApSTidligere status: Normal. John Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. oktober 2005AdresseendringØBRO MURERSERVICE AF 1.4.1999 ApSØBRO MURERSERVICE AF 1.4.1999 ApS flytter til ny adresse i Hvidovre. John Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2005Regnskap for 2005 offentligjortØBRO MURERSERVICE AF 1.4.1999 ApSØBRO MURERSERVICE AF 1.4.1999 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2004 til 31. mars. John Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. august 2005AdresseendringØBRO MURERSERVICE AF 1.4.1999 ApSØBRO MURERSERVICE AF 1.4.1999 ApS flytter fra København Ø til Hvidovre. John Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. oktober 2004Regnskap for 2004 offentligjortØBRO MURERSERVICE AF 1.4.1999 ApSØBRO MURERSERVICE AF 1.4.1999 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2003 til 31. mars. John Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. september 2003Regnskap for 2003 offentligjortØBRO MURERSERVICE AF 1.4.1999 ApSØBRO MURERSERVICE AF 1.4.1999 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2002 til 31. mars. John Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. november 2002Regnskap for 2002 offentligjortØBRO MURERSERVICE AF 1.4.1999 ApSØBRO MURERSERVICE AF 1.4.1999 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2001 til 31. mars. John Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2002Regnskap for 2001 offentligjortØBRO MURERSERVICE AF 1.4.1999 ApSØBRO MURERSERVICE AF 1.4.1999 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2000 til 31. mars 2001. John Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2002John Larsen blir med i ledelsenØBRO MURERSERVICE AF 1.4.1999 ApSJohn Larsen blir med i ledelsen for ØBRO MURERSERVICE AF 1.4.1999 ApS.Se mere
9. mars 1998John Larsen forlater ledelsenØBRO MURERSERVICE AF 01.08.93 ApSJohn Larsen forlater ledelsen for ØBRO MURERSERVICE AF 01.08.93 ApS etter en periode på 9 år.Se mere
10. februar 1998Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGØBRO MURERSERVICE AF 01.08.93 ApSTidligere status: Normal. John Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. september 1993Nytt navn: ØBRO MURERSERVICE AF 01.08.93 ApSCARLSSON TRADING ApSCARLSSON TRADING ApS skifter navn til ØBRO MURERSERVICE AF 01.08.93 ApS. John Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. september 1993Jytte Pagh forlater ledelsenCARLSSON TRADING ApSJytte Pagh forlater ledelsen for CARLSSON TRADING ApS etter en periode på 4 år. John Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. juli 1993John Larsen forlater ledelsenØBRO MURERSERVICE ApSJohn Larsen forlater ledelsen for ØBRO MURERSERVICE ApS etter en periode på 7 år.Se mere
1. oktober 1991Paul Mathiasen Leth forlater ledelsenCARLSSON TRADING ApSPaul Mathiasen Leth forlater ledelsen for CARLSSON TRADING ApS etter en periode på 2 år. John Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. mars 1991Nytt navn: CARLSSON TRADING ApSVICH 1751 ApSVICH 1751 ApS skifter navn til CARLSSON TRADING ApS. John Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. mars 1991Victor Christoffersen forlater ledelsenVICH 1751 ApSVictor Christoffersen forlater ledelsen for VICH 1751 ApS etter en periode på 2 år. John Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 1989StiftelseVICH 1751 ApSVICH 1751 ApS stiftes i 1989. John Larsen er medlem af ledelsen.Se mere